DAVILA SARMIENTO CARLOS JAVIER
Informe ejecutivo de DAVILA SARMIENTO CARLOS JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DAVILA SARMIENTO CARLOS JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LOSAM IMPERMEABILIZACIONES SL | Socio Unico | 03/01/2018 | |
LOSAM IMPERMEABILIZACIONES SL | Administrador Unico | 03/01/2018 | |
RODAGON SPORT SL | Socio Unico | 23/06/2014 | |
RODAGON SPORT SL | Administrador Unico | 23/06/2014 | |
CADA-DIA CANARIAS SL | Administrador Mancomunado | 17/12/2009 |
VINCULACIONES DE DAVILA SARMIENTO CARLOS JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DAVILA SARMIENTO CARLOS JAVIER
Empresa: LOSAM IMPERMEABILIZACIONES SL
Administrador Unico
- Davila Sarmiento Carlos Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2182 , F 4, S 8, H GC 53558, I/A 1 (03/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-8-35
Empresa: LOSAM IMPERMEABILIZACIONES SL
Socio Único
- Davila Sarmiento Carlos Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2182 , F 4, S 8, H GC 53558, I/A 1 (03/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-8-35
Empresa: RODAGON SPORT SL
Administrador Unico
- Davila Sarmiento Carlos Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2075 , F 30, S 8, H GC 47782, I/A 2 (23/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-122-35
Empresa: RODAGON SPORT SL
Administrador Solidario
- Davila Sarmiento Carlos Javier
- Rodriguez Mesa David-marcelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2075 , F 30, S 8, H GC 47782, I/A 2 (23/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-122-35
Empresa: RODAGON SPORT SL
Socio Único
- Davila Sarmiento Carlos Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2075 , F 30, S 8, H GC 47782, I/A 2 (23/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-122-35
Empresa: RODAGON SPORT SL
Administrador Solidario
- Davila Sarmiento Carlos Javier
- Rodriguez Mesa David-marcelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2075 , F 29, S 8, H GC 47782, I/A 1 (21/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-19-35
Empresa: CADA-DIA CANARIAS SL
Administrador Mancomunado
- Davila Sarmiento Carlos Javier
- Russo Daniel Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1947 , F 26, S 8, H GC 42714, I/A 1 (17/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-248-35
Información de DAVILA SARMIENTO CARLOS JAVIER
Mostramos los datos de DAVILA SARMIENTO CARLOS JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DAVILA SARMIENTO CARLOS JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos