DAVID MORETA PUIGREFAGUT
Informe ejecutivo de DAVID MORETA PUIGREFAGUT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DAVID MORETA PUIGREFAGUT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CARNS VILA SL | Apoderado Solidario | 19/04/2021 | |
CARNS VILA SL | Administrador Solidario | 14/04/2021 |
VINCULACIONES DE DAVID MORETA PUIGREFAGUT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DAVID MORETA PUIGREFAGUT
Empresa: CARNS VILA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- David Moreta Puigrefagut
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1186 , F 204, S 8, H GI 12171, I/A 15 (19/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-77-17
Empresa: CARNS VILA SL
Apoderado
- Albert Pujol Perez
- David Moreta Puigrefagut
- Laura Badia Gallart
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1186 , F 204, S 8, H GI 12171, I/A 15 (19/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-77-17
Empresa: CARNS VILA SL
Administrador Solidario
- David Moreta Puigrefagut
- Pau Josep Mateu Riu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1186 , F 203, S 8, H GI 12171, I/A 12 (14/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-74-17
Empresa: CARNS VILA SL
Consejero
- David Moreta Puigrefagut
- Jaume Casas Corominas
- Pau Josep Mateu Riu
Presidente
Secretario
- David Moreta Puigrefagut
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1186 , F 203, S 8, H GI 12171, I/A 12 (14/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-74-17
Empresa: CARNS VILA SL
Apoderado
- David Moreta Puigrefagut
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1186 , F 202, S 8, H GI 12171, I/A 10 (06/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-155-17
Empresa: CARNS VILA SL
Consejero
- David Moreta Puigrefagut
- Jaume Casas Corominas
- Pau Josep Mateu Riu
Presidente
Secretario
- David Moreta Puigrefagut
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1186 , F 200, S 8, H GI 12171, I/A 4 (06/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-220-17
Información de DAVID MORETA PUIGREFAGUT
Mostramos los datos de DAVID MORETA PUIGREFAGUT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DAVID MORETA PUIGREFAGUT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos