DAVID GARCIA ESTEVE
Informe ejecutivo de DAVID GARCIA ESTEVE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
VINCULACIONES DE DAVID GARCIA ESTEVE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DAVID GARCIA ESTEVE
Empresa: DAYPUNT SL
Administrador Unico
- David Garcia Esteve
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 660 , F 76, S 8, H MU 12789, I/A 5 (20/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-40-30
Empresa: DAYPUNT SL
Administrador Unico
- David Garcia Esteve
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 660 , F 76, S 8, H MU 12789, I/A 4 (17/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-18-30
Empresa: DAYPUNT SL
Administrador Unico
- David Garcia Esteve
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 660 , F 75, S 8, H MU 12789, I/A 3 (03/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-49-30
Información de DAVID GARCIA ESTEVE
Mostramos los datos de DAVID GARCIA ESTEVE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DAVID GARCIA ESTEVE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos