DAVI CASAS JOSE
Informe ejecutivo de DAVI CASAS JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DAVI CASAS JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DAOTRANS SA | Administrador Unico | 26/07/2022 | |
TRANSPORTES DAVI SA | Apoderado Solidario | 02/04/2015 | |
TRANSPORTES DAVI SA | Apoderado Solidario | 03/02/2015 |
VINCULACIONES DE DAVI CASAS JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DAVI CASAS JOSE
Empresa: DAOTRANS SA
Administrador Unico
- Davi Casas Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22402 , F 11, S 8, H B 37160, I/A 22 (26/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-146-08
Empresa: DAOTRANS SA
Administrador Unico
- Davi Casas Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22402 , F 11, S 8, H B 37160, I/A 21 (04/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-154-08
Empresa: DAOTRANS SA
Administrador Unico
- Davi Casas Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22402 , F 11, S 8, H B 37160, I/A 21 (04/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-154-08
Empresa: TRANSPORTES DAVI SA
Apoderado Solidario
- Davi Casas Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25017 , F 64, S 8, H B 65908, I/A 21 (02/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-69-08
Empresa: TRANSPORTES DAVI SA
Apoderado Solidario
- Davi Casas Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25017 , F 63, S 8, H B 65908, I/A 19 (03/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-27-08
Empresa: TRANSPORTES DAVI SA
Administrador Solidario
- Davi Casas Jose
- Olive Davi Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25017 , F 63, S 8, H B 65908, I/A 18 (23/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-20-08
Empresa: DAOTRANS SA
Administrador Unico
- Davi Casas Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22402 , F 8, S 8, H B 37160, I/A 18 (07/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-33-08
Empresa: TRANSPORTES DAVI SA
Administrador Solidario
- Davi Casas Jose
- Olive Davi Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25017 , F 62, S 8, H B 65908, I/A 17 (07/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-33-08
Información de DAVI CASAS JOSE
Mostramos los datos de DAVI CASAS JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DAVI CASAS JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos