DAURELLA COMADRAN EVA
Informe ejecutivo de DAURELLA COMADRAN EVA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DAURELLA COMADRAN EVA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HUERTO DE LOS ARROYOS SL | Apoderado | 19/01/2018 | |
HUERTO DE LOS ARROYOS SL | Administrador Solidario | 04/03/2013 | 22/12/2014 |
DAUCOBE SL | Administrador Unico | 21/03/2013 | |
HUERTO DE LOS ARROYOS SL | Administrador Unico | 05/08/2009 | 04/03/2013 |
DAUCOBE SL | Socio Unico | 08/07/2011 | 08/07/2011 |
VINCULACIONES DE DAURELLA COMADRAN EVA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DAURELLA COMADRAN EVA
Empresa: HUERTO DE LOS ARROYOS SL
Apoderado
- Bidon Daurella Nicolas
- Daurella Comadran Eva
- Daurella Comadran Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5517 , F 68, S 8, H SE 93159, I/A 6 (19/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-19-41
Empresa: HUERTO DE LOS ARROYOS SL
Administrador Solidario
- Daurella Comadran Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5517 , F 67, S 8, H SE 93159, I/A 4 (22/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-3-41
Empresa: DAUCOBE SL
Administrador Unico
- Daurella Comadran Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4852 , F 144, S 8, H SE 77800, I/A 7 (21/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-60-41
Empresa: HUERTO DE LOS ARROYOS SL
Administrador Solidario
- Bidon Daurella Nicolas
- Daurella Comadran Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5517 , F 67, S 8, H SE 93159, I/A 3 (04/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-50-41
Empresa: HUERTO DE LOS ARROYOS SL
Administrador Unico
- Daurella Comadran Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5517 , F 67, S 8, H SE 93159, I/A 3 (04/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-50-41
Empresa: DAUCOBE SL
Socio Único
- Daurella Comadran Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4852 , F 143, S 8, H SE 77800, I/A 5 (08/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-138-41
Empresa: HUERTO DE LOS ARROYOS SL
Administrador Unico
- Daurella Comadran Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35595 , F 184, S 8, H B 273516, I/A 8 (05/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-155-08
Información de DAURELLA COMADRAN EVA
Mostramos los datos de DAURELLA COMADRAN EVA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DAURELLA COMADRAN EVA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos