DAUNIS GONZALEZ XAVIER
Informe ejecutivo de DAUNIS GONZALEZ XAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DAUNIS GONZALEZ XAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DAPLASCA SA | Administrador Unico | 18/03/2024 | |
SINUAD AND SONS SL | Apoderado | 19/06/2009 |
VINCULACIONES DE DAUNIS GONZALEZ XAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DAUNIS GONZALEZ XAVIER
Empresa: DAPLASCA SA
Administrador Unico
- Daunis Gonzalez Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21312 , F 28, S 8, H B 19867, I/A 13 (18/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-62-08
Empresa: DAPLASCA SA
Administrador Unico
- Daunis Gonzalez Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21312 , F 28, S 8, H B 19867, I/A 12 (19/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-82-08
Empresa: DAPLASCA SA
Administrador Unico
- Daunis Gonzalez Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21312 , F 28, S 8, H B 19867, I/A 11 (25/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-86-08
Empresa: SINUAD AND SONS SL
Apoderado
- Daunis Gonzalez Pere
- Daunis Gonzalez Xavier
- Gonzalez Valdivielso Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29272 , F 124, S 8, H B 155001, I/A 6 (19/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-122-08
Información de DAUNIS GONZALEZ XAVIER
Mostramos los datos de DAUNIS GONZALEZ XAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DAUNIS GONZALEZ XAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos