DAUDER TORRUELLA PATRICIA
Informe ejecutivo de DAUDER TORRUELLA PATRICIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DAUDER TORRUELLA PATRICIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TARDOR REAL ESTATE SL | Consejero | 16/02/2023 | |
URQUIPA SA | Consejero | 16/02/2023 | |
F DANIEL SA | Consejero | 31/01/2023 | |
TARDOR REAL ESTATE SL | Consejero | 23/10/2020 | |
URQUIPA SA | Consejero | 15/03/2018 | |
F DANIEL SA | Consejero | 13/03/2018 | |
F DANIEL SA | Consejero | 09/05/2016 | |
TARDOR REAL ESTATE SL | Consejero | 15/05/2015 | |
URQUIPA SA | Consejero | 03/07/2013 | |
F DANIEL SA | Consejero | 08/03/2013 |
VINCULACIONES DE DAUDER TORRUELLA PATRICIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DAUDER TORRUELLA PATRICIA
Empresa: TARDOR REAL ESTATE SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Dauder Torruella Eva
- Dauder Torruella Patricia
- Dauder Torruella Silvia
- Pallas Areny Sebastian
- Torruella Garcia Maria Carmen
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44817 , F 5, S 8, H B 468403, I/A 5 (16/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-39-08
Empresa: URQUIPA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Dauder Torruella Eva
- Dauder Torruella Patricia
- Dauder Torruella Silvia
- Pallas Areny Sebastian
- Torruella Garcia Maria Del Carmen
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46335 , F 82, S 8, H B 88880, I/A 32 (16/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-38-08
Empresa: F DANIEL SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Dauder Torruella Eva
- Dauder Torruella Patricia
- Dauder Torruella Silvia
- Torruella Garcia Maria Del Carmen
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43622 , F 83, S 8, H B 86287, I/A 24 (31/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-26-08
Empresa: TARDOR REAL ESTATE SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Daniel Sabater Francisco
- Dauder Torruella Eva
- Dauder Torruella Patricia
- Dauder Torruella Silvia
- Pallas Areny Sebastian
- Torruella Garcia Maria Carmen
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44817 , F 5, S 8, H B 468403, I/A 4 (23/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-212-08
Empresa: URQUIPA SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46335 , F 82, S 8, H B 88880, I/A 31 (15/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-60-08
Empresa: F DANIEL SA
Consejero Delegado
Consejero
- Daniel Sabater Francisco
- Dauder Torruella Eva
- Dauder Torruella Patricia
- Dauder Torruella Silvia
- Torruella Garcia Maria Del Carmen
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43622 , F 82, S 8, H B 86287, I/A 22 (13/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-57-08
Empresa: F DANIEL SA
Consejero
- Dauder Torruella Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43622 , F 81, S 8, H B 86287, I/A 20 (09/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-95-08
Empresa: TARDOR REAL ESTATE SL
Consejero
- Daniel Sabater Francisco
- Dauder Torruella Eva
- Dauder Torruella Patricia
- Dauder Torruella Silvia
- Pallas Areny Sebastian
- Torruella Garcia Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44817 , F 1, S 8, H B 468403, I/A 1 (15/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-96-08
Empresa: URQUIPA SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22223 , F 32, S 8, H B 88880, I/A 23 (03/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-130-08
Empresa: F DANIEL SA
Consejero Delegado
Consejero
- Daniel Sabater Francisco
- Dauder Torruella Eva
- Dauder Torruella Patricia
- Dauder Torruella Silvia
- Torruella Garcia Maria Del Carmen
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27585 , F 148, S 8, H B 86287, I/A 16 (08/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-55-08
Información de DAUDER TORRUELLA PATRICIA
Mostramos los datos de DAUDER TORRUELLA PATRICIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DAUDER TORRUELLA PATRICIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos