DAUDE UWE
Informe ejecutivo de DAUDE UWE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DAUDE UWE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DIAKONIEWERK ES CASTELLOT GMBH MALLORCA | Apoderado | 11/05/2016 | |
DIAKONIEWERK ES CASTELLOT GMBH MALLORCA | Apoderado | 24/12/2010 | 11/05/2016 |
DIAKONIEWERK ES CASTELLOT GMBH MALLORCA | Administrador Unico | 10/12/2010 |
VINCULACIONES DE DAUDE UWE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DAUDE UWE
Apoderado
- Daude Uwe
- Daude Uwe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2444 , F 143, S 8, H PM 16856, I/A 13 (11/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-95-07
Apoderado
- Daude Uwe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2444 , F 143, S 8, H PM 16856, I/A 12 (24/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-5-07
Administrador Unico
- Daude Uwe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1166 , F 37, S 8, H PM 16856, I/A 11 (10/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-244-07
Información de DAUDE UWE
Mostramos los datos de DAUDE UWE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DAUDE UWE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos