DASILVA CASTAÑO MARIA DEL PILAR
Informe ejecutivo de DASILVA CASTAÑO MARIA DEL PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DASILVA CASTAÑO MARIA DEL PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COTRAGUA SL | Administrador Unico | 09/01/2012 | 09/07/2012 |
SUMINISTROS Y SERVICIOS DEL AGUA DE GALICIA SL | Administrador Unico | 26/06/2012 |
VINCULACIONES DE DASILVA CASTAÑO MARIA DEL PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DASILVA CASTAÑO MARIA DEL PILAR
Empresa: COTRAGUA SL
Administrador Unico
- Dasilva Castaño Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3729, L 3729, F 208, S 8, H PO 5922, I/A B (09/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-139-36
Administrador Unico
- Dasilva Castaño Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1918, L 1918, F 125, S 8, H PO 18972, I/A B (26/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-128-36
Empresa: COTRAGUA SL
Administrador Unico
- Dasilva Castaño Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1180, L 1180, F 128, S 8, H PO 5922, I/A 14 (09/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-13-36
Información de DASILVA CASTAÑO MARIA DEL PILAR
Mostramos los datos de DASILVA CASTAÑO MARIA DEL PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DASILVA CASTAÑO MARIA DEL PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos