DASI FERRER FRANCISCO
Informe ejecutivo de DASI FERRER FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DASI FERRER FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FDV MOVIMIENTOS DE TIERRAS SL | Administrador Solidario | 11/05/2021 | |
REPARACIONES EL XIC SL | Administrador Solidario | 11/05/2021 | |
ALQUILER HIMOP SL | Socio Unico | 07/02/2019 | |
ALQUILER HIMOP SL | Administrador Unico | 07/02/2019 | |
REPARACIONES EL XIC SL | Apoderado Solidario | 19/08/2016 |
VINCULACIONES DE DASI FERRER FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DASI FERRER FRANCISCO
Empresa: REPARACIONES EL XIC SL
Administrador Solidario
- Dasi Ferrer Francisco
- Gutierrez Muñoz Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10067, L 7349, F 64, S 8, H V 168879, I/A 3 (11/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-92-46
Empresa: REPARACIONES EL XIC SL
Administrador Mancomunado
- Dasi Ferrer Francisco
- Gutierrez Muñoz Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10067, L 7349, F 64, S 8, H V 168879, I/A 3 (11/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-92-46
Empresa: FDV MOVIMIENTOS DE TIERRAS SL
Administrador Solidario
- Cardos Del Fresno Jose Manuel
- Dasi Ferrer Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5297, L 2605, F 69, S 8, H V 43645, I/A 9 (11/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-92-46
Empresa: FDV MOVIMIENTOS DE TIERRAS SL
Administrador Mancomunado
- Cardos Del Fresno Jose Manuel
- Dasi Ferrer Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5297, L 2605, F 69, S 8, H V 43645, I/A 9 (11/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-92-46
Empresa: ALQUILER HIMOP SL
Administrador Unico
- Dasi Ferrer Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10619, L 7900, F 115, S 8, H V 185979, I/A 1 (07/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-31-46
Empresa: ALQUILER HIMOP SL
Socio Único
- Dasi Ferrer Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10619, L 7900, F 115, S 8, H V 185979, I/A 1 (07/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-31-46
Empresa: REPARACIONES EL XIC SL
Apoderado Solidario
- Dasi Ferrer Francisco
- Gutierrez Muñoz Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10067, L 7349, F 64, S 8, H V 168879, I/A 2 (19/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-163-46
Empresa: REPARACIONES EL XIC SL
Administrador Mancomunado
- Dasi Ferrer Francisco
- Gutierrez Muñoz Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10067, L 7349, F 62, S 8, H V 168879, I/A 1 (28/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-23-46
Información de DASI FERRER FRANCISCO
Mostramos los datos de DASI FERRER FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DASI FERRER FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos