DARIO VICTOR AZRIA
Informe ejecutivo de DARIO VICTOR AZRIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE DARIO VICTOR AZRIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOEMPUR LLORET SL | Administrador Unico | 29/12/2008 |
VINCULACIONES DE DARIO VICTOR AZRIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DARIO VICTOR AZRIA
Empresa: MAZAL I MAZAL REAL ESTATE SL
Administrador Unico
- Dario Victor Azria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42685 , F 37, S 8, H B 414240, I/A 3 (09/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-201-08
Empresa: GRUPO PARNASSA SL
Liquidador
- Dario Victor Azria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40773 , F 115, S 8, H B 374601, I/A 2 (31/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-29-08
Empresa: GRUPO PARNASSA SL
Administrador Unico
- Dario Victor Azria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40773 , F 115, S 8, H B 374601, I/A 2 (31/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-29-08
Empresa: MAZAL I MAZAL REAL ESTATE SL
Administrador Unico
- Dario Victor Azria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42685 , F 35, S 8, H B 414240, I/A 1 (25/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-147-08
Empresa: A & A BUILDING OUTLET SL
Administrador Unico
- Dario Victor Azria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40083 , F 64, S 8, H B 359319, I/A 3 (02/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-238-08
Empresa: PROMOEMPUR LLORET SL
Administrador Unico
- Dario Victor Azria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39558 , F 203, S 8, H B 350340, I/A 2 (29/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-7-08
Empresa: PROMOEMPUR LLORET SL
Administrador Mancomunado
- Dario Victor Azria
- Palomar Gimeno Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39558 , F 203, S 8, H B 350340, I/A 2 (29/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-7-08
Información de DARIO VICTOR AZRIA
Mostramos los datos de DARIO VICTOR AZRIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DARIO VICTOR AZRIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos