DARIO SKRIE JAVIER
Informe ejecutivo de DARIO SKRIE JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DARIO SKRIE JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESTUDI SOL DE MAYO SL | Administrador Unico | 02/05/2019 | 18/08/2020 |
PUNTO FORUM 2010 SL | Administrador Solidario | 04/04/2014 | 18/03/2016 |
PUNTO FORUM 2010 SL | Administrador Unico | 04/04/2014 |
VINCULACIONES DE DARIO SKRIE JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DARIO SKRIE JAVIER
Empresa: ESTUDI SOL DE MAYO SL
Administrador Unico
- Dario Skrie Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38837 , F 161, S 8, H B 337592, I/A 6 (18/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-165-08
Empresa: ESTUDI SOL DE MAYO SL
Administrador Unico
- Dario Skrie Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38837 , F 160, S 8, H B 337592, I/A 5 (02/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-87-08
Empresa: PUNTO FORUM 2010 SL
Administrador Solidario
- Dario Skrie Javier
- Jorge Osley Mendez Valdes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38108 , F 138, S 8, H B 318900, I/A 7 (18/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-61-08
Empresa: PUNTO FORUM 2010 SL
Administrador Solidario
- Dario Skrie Javier
- Jorge Osley Mendez Valdes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38108 , F 137, S 8, H B 318900, I/A 6 (04/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-72-08
Empresa: PUNTO FORUM 2010 SL
Administrador Unico
- Dario Skrie Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38108 , F 137, S 8, H B 318900, I/A 6 (04/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-72-08
Información de DARIO SKRIE JAVIER
Mostramos los datos de DARIO SKRIE JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DARIO SKRIE JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos