DARDER MARIAS BARTOLOME
Informe ejecutivo de DARDER MARIAS BARTOLOME
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DARDER MARIAS BARTOLOME
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NOLIT MEDITERRANIA SA | Administrador Unico | 05/08/2019 |
VINCULACIONES DE DARDER MARIAS BARTOLOME
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DARDER MARIAS BARTOLOME
Empresa: NOLIT MEDITERRANIA SA
Administrador Unico
- Darder Marias Bartolome
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2780 , F 190, S 8, H T 3473, I/A 16 (05/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-153-43
Empresa: NOLIT MEDITERRANIA SA
Administrador Unico
- Darder Marias Bartolome
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2780 , F 190, S 8, H T 3473, I/A 16 (05/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-153-43
Empresa: ACASTIMAR SL
Administrador Unico
- Darder Marias Bartolome
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 911 , F 79, S 8, H T 6404, I/A 13 (21/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-247-43
Empresa: NOLIT MEDITERRANIA SA
Administrador Unico
- Darder Marias Bartolome
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 812 , F 166, S 8, H T 3473, I/A 13 (03/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-238-43
Empresa: NOLIT MEDITERRANIA SA
Administrador Unico
- Darder Marias Bartolome
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 812 , F 166, S 8, H T 3473, I/A 13 (03/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-238-43
Empresa: ACASTIMAR SL
Administrador Unico
- Darder Marias Bartolome
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 911 , F 79, S 8, H T 6404, I/A 12 (11/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-162-43
Empresa: ACASTIMAR SL
Administrador Unico
- Darder Marias Bartolome
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 911 , F 79, S 8, H T 6404, I/A 12 (11/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-162-43
Información de DARDER MARIAS BARTOLOME
Mostramos los datos de DARDER MARIAS BARTOLOME que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DARDER MARIAS BARTOLOME, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos