DARDER CABRER PEDRO ANTONIO
Informe ejecutivo de DARDER CABRER PEDRO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DARDER CABRER PEDRO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PORRES DARDER VETERINARIOS SLP | Administrador Mancomunado | 18/03/2021 |
VINCULACIONES DE DARDER CABRER PEDRO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DARDER CABRER PEDRO ANTONIO
Empresa: PORRES DARDER VETERINARIOS SLP
Administrador Mancomunado
- Barcelo Oliver Francina
- Darder Cabrer Pedro Antonio
- Porres Dolado Carlos
Soc.Prof.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2831 , F 63, S 8, H PM 87560, I/A 2 (18/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-63-07
Empresa: PORRES DARDER VETERINARIOS SLP
Administrador Solidario
- Darder Cabrer Pedro Antonio
- Porres Dolado Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2831 , F 63, S 8, H PM 87560, I/A 2 (18/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-63-07
Empresa: PORRES DARDER VETERINARIOS SLP
Administrador Solidario
- Darder Cabrer Pedro Antonio
- Porres Dolado Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2831 , F 62, S 8, H PM 87560, I/A 1 (08/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-203-07
Empresa: E S VIA DE CINTURA SL
Liquidador
- Darder Cabrer Pedro Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1449 , F 202, S 8, H PM 26013, I/A 6 (08/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-53-07
Empresa: E S VIA DE CINTURA SL
Administrador Unico
- Darder Cabrer Pedro Antonio
Liquidador
- Darder Cabrer Pedro Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1449 , F 202, S 8, H PM 26013, I/A 6 (08/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-53-07
Empresa: E S VIA DE CINTURA SL
Administrador Unico
- Darder Cabrer Pedro Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1449 , F 201, S 8, H PM 26013, I/A 4 (20/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-61-07
Información de DARDER CABRER PEDRO ANTONIO
Mostramos los datos de DARDER CABRER PEDRO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DARDER CABRER PEDRO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos