DANIELSSON LARS GOSTA BERTIL
Informe ejecutivo de DANIELSSON LARS GOSTA BERTIL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DANIELSSON LARS GOSTA BERTIL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TECNOLOGIAS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIONES SL | Apoderado | 08/09/2014 | |
SPAIN BANQIT SL | Apoderado | 08/02/2011 | 30/11/2012 |
SPAIN BANQIT SL | Apoderado | 22/09/2009 |
VINCULACIONES DE DANIELSSON LARS GOSTA BERTIL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DANIELSSON LARS GOSTA BERTIL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Bate Robert
- Brockwell Michael Colin
- Camarena Checa Luis Antonio
- Chadwick Richard Michael
- Coe Daniel John
- Cornwall Legh Ann Helen
- Danielsson Lars Gosta Bertil
- De Baat Jualia Alice
- Donald Steven Leslie
- Duval Frederic Philippe
- Fellingham Emma Claire
- Glasson Christopher Edward
- Green Charlotte Alice Winifred Brice
- Hockey Anna Bethan
- Hunter John Duncanson
- King Neil George
- Langstaff Nigel Jeremy
- Lis Andrew Richard
- Mariño Castelao Gonzalez Jose Domingo
- Martins Da Luz Nuno Guerreiro Jorge
- Mchugh Frank
- Morris Timothy Simon
- Perez Diaz Jose Luis
- Roughan Colin Patrick
- Roy Marcus
- Scrope Thomas Oscar
- Stirling Amy
- Taylor Roger William
- Thomas James
- Urrutia Cobaleda Fernando
- Werner Christian
- Willcox Nicholas David
- Wright Christopher Mcnaughton
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19062 , F 122, S 8, H M 275781, I/A 40 (08/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-176-28
Empresa: SPAIN BANQIT SL
Apoderado
- Danielsson Lars Gosta Bertil
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23303 , F 165, S 8, H M 417842, I/A 14 (30/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-236-28
Empresa: SPAIN BANQIT SA
Apoderado
- Danielsson Lars Gosta Bertil
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23303 , F 161, S 8, H M 417842, I/A 9 (08/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-34-28
Empresa: SPAIN BANQIT SA
Apoderado
- Danielsson Lars Gosta Bertil
- Sanz Martinez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23303 , F 159, S 8, H M 417842, I/A 7 (22/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-188-28
Información de DANIELSSON LARS GOSTA BERTIL
Mostramos los datos de DANIELSSON LARS GOSTA BERTIL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DANIELSSON LARS GOSTA BERTIL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos