DANIEL PEREZ RODRIGUEZ
Informe ejecutivo de DANIEL PEREZ RODRIGUEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DANIEL PEREZ RODRIGUEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RENOVA RODRIGUEZ SL | Administrador Mancomunado | 25/09/2024 | |
MADERMAT 2015 SL | Administrador Solidario | 30/01/2024 | |
CIUDAD DE LA CERAMICA GESTION INMOBILIARIA SL | Administrador Solidario | 21/09/2023 |
VINCULACIONES DE DANIEL PEREZ RODRIGUEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DANIEL PEREZ RODRIGUEZ
Empresa: RENOVA RODRIGUEZ SL
Administrador Mancomunado
- Daniel Perez Rodriguez
- Orelvis Gonzalez Renova
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H TF 72993, I/A 1 (25/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-192-38
Empresa: MADERMAT 2015 SL
Administrador Solidario
- Daniel Perez Rodriguez
- Ivan Perez Muñoz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1604 , F 197, S 8, H TO 37277, I/A 3 (30/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-26-45
Administrador Solidario
- Daniel Perez Rodriguez
- Laura Garcia Gonzalez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1749 , F 42, S 8, H TO 45177, I/A 2 (21/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-186-45
Empresa: FUNDEEN PLATFORM SL
Consejero
- Daniel Perez Rodriguez
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 182, L 140, F 180, S 8, H AV 6832, I/A 15 (16/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-38-05
Empresa: FUNDEEN SPAIN PFP SL
Consejero Delegado
Consejero
- Adrian Bautista Sanchez
- Daniel Perez Rodriguez
- Juan Ignacio Bautista Sanchez
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 175, L 133, F 13, S 8, H AV 6832, I/A 5 (10/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-248-05
Información de DANIEL PEREZ RODRIGUEZ
Mostramos los datos de DANIEL PEREZ RODRIGUEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DANIEL PEREZ RODRIGUEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos