DANIEL PEÑA FERNANDEZ SERRANO
Informe ejecutivo de DANIEL PEÑA FERNANDEZ SERRANO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DANIEL PEÑA FERNANDEZ SERRANO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PAYUELAS SA | Administrador Unico | 29/12/2014 |
VINCULACIONES DE DANIEL PEÑA FERNANDEZ SERRANO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DANIEL PEÑA FERNANDEZ SERRANO
Empresa: PAYUELAS SA
Administrador Unico
- Daniel Peña Fernandez Serrano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 233 , F 63, S 8, H MU 4720, I/A 12 (26/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-2-30
Empresa: PAYUELAS SA
Administrador Unico
- Daniel Peña Fernandez Serrano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 233 , F 63, S 8, H MU 4720, I/A 10 (29/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-3-30
Información de DANIEL PEÑA FERNANDEZ SERRANO
Mostramos los datos de DANIEL PEÑA FERNANDEZ SERRANO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DANIEL PEÑA FERNANDEZ SERRANO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos