DANIEL MARIE GERARD JOSEPH LORRE
Informe ejecutivo de DANIEL MARIE GERARD JOSEPH LORRE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DANIEL MARIE GERARD JOSEPH LORRE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LIZAROSA SL | Administrador Unico | 10/02/2011 | |
LONIDAMUR SL | Administrador Unico | 20/10/2010 |
VINCULACIONES DE DANIEL MARIE GERARD JOSEPH LORRE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DANIEL MARIE GERARD JOSEPH LORRE
Empresa: AFRICA EUROTRADING SL
Administrador Solidario
- Daniel Marie Gerard Joseph Lorre
- Fernando Lopez Larrainzar Perez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3027 , F 71, S 8, H MU 83592, I/A 3 (23/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-186-30
Empresa: AFRICA EUROTRADING SL
Administrador Solidario
- Daniel Marie Gerard Joseph Lorre
- Fernando Lopez Larrainzar Perez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3027 , F 71, S 8, H MU 83592, I/A 2 (26/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-124-30
Empresa: LIZAROSA SL
Administrador Unico
- Daniel Marie Gerard Joseph Lorre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2796 , F 222, S 8, H MU 74210, I/A 1 (10/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-34-30
Empresa: LONIDAMUR SL
Administrador Unico
- Daniel Marie Gerard Joseph Lorre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2776 , F 19, S 8, H MU 74783, I/A 1 (20/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-208-30
Liquidador
- Daniel Marie Gerard Joseph Lorre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 469 , F 62, S 8, H MU 9027, I/A 21 (24/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-63-30
Información de DANIEL MARIE GERARD JOSEPH LORRE
Mostramos los datos de DANIEL MARIE GERARD JOSEPH LORRE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DANIEL MARIE GERARD JOSEPH LORRE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos