DANIEL BIGAS ALSINA
Informe ejecutivo de DANIEL BIGAS ALSINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DANIEL BIGAS ALSINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BCN PRO SOCCER ELITE SL | Consejero Delegado | 22/06/2020 | |
BCN PRO SOCCER ELITE SL | Presidente | 24/04/2020 | |
BCN PRO SOCCER ELITE SL | Consejero | 24/04/2020 |
VINCULACIONES DE DANIEL BIGAS ALSINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DANIEL BIGAS ALSINA
Empresa: BCN PRO SOCCER ELITE SL
Consejero Delegado
- Daniel Bigas Alsina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3285 , F 170, S 8, H GI 67333, I/A 2 (22/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-123-17
Empresa: BCN PRO SOCCER ELITE SL
Consejero
- Bcn Pro Soccer School Ab
- Daniel Bigas Alsina
- Mecon Forvaltnings Ab
Presidente
- Daniel Bigas Alsina
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3285 , F 167, S 8, H GI 67333, I/A 1 (24/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-85-17
Empresa: BARCELONA FOOTBALL DEVELOPMENT SL
Administrador Solidario
- Daniel Bigas Alsina
- Juan Antonio Cañadas Pesquera
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3101 , F 166, S 8, H GI 60727, I/A 2 (27/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-211-17
Empresa: BARCELONA FOOTBALL DEVELOPMENT SL
Administrador Solidario
- Daniel Bigas Alsina
- Juan Antonio Cañadas Pesquera
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3101 , F 163, S 8, H GI 60727, I/A 1 (16/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-119-17
Información de DANIEL BIGAS ALSINA
Mostramos los datos de DANIEL BIGAS ALSINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DANIEL BIGAS ALSINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos