DAMIANO SANCHEZ VANESSA
Informe ejecutivo de DAMIANO SANCHEZ VANESSA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE DAMIANO SANCHEZ VANESSA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
K-LAGAN GROUP SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/06/2019 | 29/03/2021 |
K-LAGAN ESPAÑA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/06/2019 | 29/03/2021 |
K-LAGAN ENGINEERING & INNOVATION SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/06/2019 | 29/03/2021 |
K-LAGAN TECHNOLOGY & CONSULTING MD SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 29/05/2019 | 23/03/2021 |
BKOOL SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 17/10/2017 | 07/05/2018 |
DAMIANO TRADING SL | Liquidador | 27/10/2015 | 27/10/2015 |
VINCULACIONES DE DAMIANO SANCHEZ VANESSA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DAMIANO SANCHEZ VANESSA
Empresa: K-LAGAN ENGINEERING & INNOVATION SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Damiano Sanchez Vanessa
- Tatiana Pelletier
- Tomas Duhart
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44793 , F 225, S 8, H B 467721, I/A 9 (29/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-65-08
Empresa: K-LAGAN GROUP SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Damiano Sanchez Vanessa
- Tatiana Pelletier
- Tomas Duhart
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46921 , F 1, S 8, H B 418725, I/A 8 (29/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-65-08
Empresa: K-LAGAN ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Damiano Sanchez Vanessa
- Tatiana Pelletier
- Tomas Duhart
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46921 , F 11, S 8, H B 357339, I/A 15 (29/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-65-08
Apoderado Mancomunado Solidario
- Damiano Sanchez Vanessa
- Duhart Thomas
- Pelleter Tatiana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33420 , F 150, S 8, H M 601613, I/A 10 (23/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-60-28
Empresa: K-LAGAN GROUP SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Damiano Sanchez Vanessa
- Tatiana Pelletier
- Tomas Duhart
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45021 , F 89, S 8, H B 418725, I/A 7 (07/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-114-08
Empresa: K-LAGAN ENGINEERING & INNOVATION SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Damiano Sanchez Vanessa
- Tatiana Pelletier
- Tomas Duhart
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44793 , F 223, S 8, H B 467721, I/A 7 (07/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-114-08
Empresa: K-LAGAN ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Damiano Sanchez Vanessa
- Tatiana Pelletier
- Tomas Duhart
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40033 , F 99, S 8, H B 357339, I/A 14 (07/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-114-08
Apoderado Mancomunado Solidario
- Damiano Sanchez Vanessa
- Duhart Thomas
- Pelleter Tatiana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33420 , F 148, S 8, H M 601613, I/A 8 (29/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-105-28
Empresa: BKOOL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Damiano Sanchez Vanessa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36315 , F 148, S 8, H M 520691, I/A 21 (07/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-91-28
Empresa: BKOOL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Damiano Sanchez Vanessa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28917 , F 83, S 8, H M 520691, I/A 19 (17/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-204-28
VER MAS ACTOS
Información de DAMIANO SANCHEZ VANESSA
Mostramos los datos de DAMIANO SANCHEZ VANESSA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DAMIANO SANCHEZ VANESSA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos