DALLET CHRISTINE MARIE
Informe ejecutivo de DALLET CHRISTINE MARIE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DALLET CHRISTINE MARIE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FORMAFIN ENSEÑANZA FINANCIERA SL | Administrador Unico | 04/03/2021 | |
PATRIVALOR SGIIC SA | Consejero Delegado | 22/11/2019 | |
PATRIVALOR SGIIC SA | Consejero | 22/11/2019 | |
PATRIVALOR SGIIC SA | Apoderado | 24/10/2017 | |
PATRIVISION SL | Apoderado | 04/05/2017 |
VINCULACIONES DE DALLET CHRISTINE MARIE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DALLET CHRISTINE MARIE
Empresa: FORMAFIN ENSEÑANZA FINANCIERA SL
Administrador Unico
- Dallet Christine Marie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40548 , F 152, S 8, H M 719778, I/A 1 (04/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-48-28
Empresa: PATRIVALOR SGIIC SA
Consejero Delegado
- Dallet Christine Marie
Consejero
- Dallet Christine Marie
- Santos Arrarte Carmen
- Santos Arrarte Jose Antonio
- Santos Rodriguez Juan Pablo
- Santos Rodriguez Ricardo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33074 , F 170, S 8, H M 212195, I/A 27 (22/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-230-28
Empresa: PATRIVALOR SGIIC SA
Apoderado
- Dallet Christine Marie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33074 , F 170, S 8, H M 212195, I/A 25 (24/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-208-28
Empresa: PATRIVISION SL
Apoderado
- Dallet Christine Marie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10055 , F 166, S 8, H M 160685, I/A 7 (04/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-90-28
Información de DALLET CHRISTINE MARIE
Mostramos los datos de DALLET CHRISTINE MARIE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DALLET CHRISTINE MARIE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos