DALLA TORRE EDOARDO
Informe ejecutivo de DALLA TORRE EDOARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DALLA TORRE EDOARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WISHES TOWER INTERNATIONAL SL | Administrador Solidario | 07/03/2023 | |
EFORM DATO SL | Socio Unico | 05/11/2020 | |
EFORM DATO SL | Administrador Unico | 05/11/2020 |
VINCULACIONES DE DALLA TORRE EDOARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DALLA TORRE EDOARDO
Empresa: WISHES TOWER INTERNATIONAL SL
Administrador Solidario
- Dalla Torre Edoardo
- Desideri Matteo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2316 , F 58, S 8, H GC 60869, I/A 1 (07/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-52-35
Empresa: YUMMY FIT CANARIAS SL
Liquidador Solidario
- Dalla Torre Edoardo
- Herjavec Julija
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2290 , F 95, S 8, H GC 59538, I/A 2 (08/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-33-35
Empresa: YUMMY FIT CANARIAS SL
Administrador Solidario
- Dalla Torre Edoardo
- Herjavec Julija
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2290 , F 95, S 8, H GC 59538, I/A 2 (08/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-33-35
Empresa: YUMMY FIT CANARIAS SL
Administrador Solidario
- Dalla Torre Edoardo
- Herjavec Julija
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2290 , F 94, S 8, H GC 59538, I/A 1 (18/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-80-35
Empresa: EFORM DATO SL
Administrador Unico
- Dalla Torre Edoardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2250 , F 154, S 8, H GC 57392, I/A 1 (05/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-220-35
Empresa: EFORM DATO SL
Socio Único
- Dalla Torre Edoardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2250 , F 154, S 8, H GC 57392, I/A 1 (05/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-220-35
Información de DALLA TORRE EDOARDO
Mostramos los datos de DALLA TORRE EDOARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DALLA TORRE EDOARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos