DAL CANTON PAOLA
Informe ejecutivo de DAL CANTON PAOLA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 31
Empresas inactivas: 18
CARGOS DE DAL CANTON PAOLA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BP GAS & POWER IBERIA SA | Apoderado | 26/07/2023 | |
BP ENERGIA ESPAÑA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/06/2023 | |
MARKOIL SA | Apoderado Mancomunado | 05/06/2023 | |
BP ESPAÑA SA | Apoderado | 24/05/2023 | |
BP ENERGIA ESPAÑA SA | Apoderado Solidario | 03/07/2020 | |
BP ENERGIA ESPAÑA SA | Apoderado Solidario | 14/05/2015 |
VINCULACIONES DE DAL CANTON PAOLA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DAL CANTON PAOLA
Empresa: BP GAS & POWER IBERIA SA
Apoderado
- Dal Canton Paola
- Klib Natalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42320 , F 218, S 8, H M 240015, I/A 149 (26/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-147-28
Empresa: BP GAS & POWER IBERIA SA
Apoderado Mancomunado
- Dal Canton Paola
- Dal Canton Paola
- Vidaurrazaga Vidal Jose Maria
- Vidaurrazaga Vidal Jose Maria
Apoderado
- Dal Canton Paola
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42320 , F 218, S 8, H M 240015, I/A 149 (26/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-147-28
Empresa: BP ENERGIA ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Artes Artes Federico
- Boto Lopez Ildefonso
- Dal Canton Paola
- Palao Espona Alberto
- Robert Flors Monica
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1768, L 1329, F 79, S 8, H CS 32548, I/A 98 (14/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-116-12
Empresa: BP ENERGIA ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Dal Canton Paola
Apoderado Mancomunado
- Dal Canton Paola
- Dal Canton Paola
- Vidaurrazaga Vidal Jose Maria
- Vidaurrazaga Vidal Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1768, L 1329, F 79, S 8, H CS 32548, I/A 98 (14/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-116-12
Empresa: MARKOIL SA
Apoderado Mancomunado
- Dal Canton Paola
- Vidaurrazaga Vidal Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43125 , F 104, S 8, H M 29965, I/A 144 (05/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-109-28
Empresa: MARKOIL SA
Apoderado Mancomunado
- Dal Canton Paola
- Vidaurrazaga Vidal Jose Maria
Apoderado Solidario
Apoderado
- Dal Canton Paola
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43125 , F 104, S 8, H M 29965, I/A 144 (05/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-109-28
Empresa: BP ESPAÑA SA
Apoderado
- Dal Canton Paola
- Klib Natalia
- Vidaurrazaga Vidal Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41149 , F 178, S 8, H M 79490, I/A 319 (24/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-101-28
Empresa: BP ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado
- Dal Canton Paola
Apoderado
- Dal Canton Paola
- Dal Canton Paola
- Vidaurrazaga Vidal Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41149 , F 178, S 8, H M 79490, I/A 319 (24/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-101-28
Empresa: BP OIL ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1768, L 1329, F 20, S 8, H CS 32548, I/A 73 (03/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-133-12
Empresa: ESTACION SERVICIO MOLINAR SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37763 , F 140, S 8, H M 672735, I/A 8 (20/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-248-28
VER MAS ACTOS
Información de DAL CANTON PAOLA
Mostramos los datos de DAL CANTON PAOLA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DAL CANTON PAOLA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos