DAISUKE HAMADA
Informe ejecutivo de DAISUKE HAMADA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DAISUKE HAMADA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KAO CHEMICALS EUROPE SL | Administrador Solidario | 04/07/2024 | |
KAO CORPORATION SA | Consejero Delegado | 28/12/2018 |
VINCULACIONES DE DAISUKE HAMADA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DAISUKE HAMADA
Empresa: KAO CHEMICALS EUROPE SL
Administrador Solidario
- Daisuke Hamada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 199738, I/A 83 (04/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-134-08
Empresa: KAO CHIMIGRAF SL
Consejero Delegado
- Daisuke Hamada
Consejero
- Daisuke Hamada
Presidente
- Daisuke Hamada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46340 , F 160, S 8, H B 490978, I/A 27 (02/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-29-08
Empresa: KAO CORPORATION SA
Consejero Delegado Solidario
- Daisuke Hamada
Consejero
- Daisuke Hamada
Presidente
- Daisuke Hamada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47613 , F 35, S 8, H B 62994, I/A 166 (16/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-17-08
Empresa: KAO CHEMICALS EUROPE SL
Administrador Solidario
- Daisuke Hamada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47480 , F 22, S 8, H B 199738, I/A 80 (16/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-16-08
Empresa: KAO CORPORATION SA
Consejero Delegado Solidario
- Daisuke Hamada
Consejero
- Daisuke Hamada
Presidente
- Daisuke Hamada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47613 , F 34, S 8, H B 62994, I/A 163 (07/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-31-08
Empresa: KAO CORPORATION SA
Consejero Delegado Solidario
- Daisuke Hamada
Consejero
- Daisuke Hamada
Presidente
- Daisuke Hamada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47613 , F 31, S 8, H B 62994, I/A 153 (14/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-14-08
Empresa: KAO CHIMIGRAF SL
Consejero Delegado
- Daisuke Hamada
Consejero
- Daisuke Hamada
Presidente
- Daisuke Hamada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46340 , F 156, S 8, H B 490978, I/A 17 (28/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-5-08
Empresa: KAO CHEMICALS EUROPE SL
Administrador Solidario
- Daisuke Hamada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44585 , F 6, S 8, H B 199738, I/A 65 (28/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-5-08
Empresa: KAO CORPORATION SA
Consejero Delegado
- Daisuke Hamada
Consejero
- Daisuke Hamada
Presidente
- Daisuke Hamada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45860 , F 157, S 8, H B 62994, I/A 145 (28/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-5-08
Información de DAISUKE HAMADA
Mostramos los datos de DAISUKE HAMADA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DAISUKE HAMADA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos