DAGLIO VICTORIA ANA
Informe ejecutivo de DAGLIO VICTORIA ANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DAGLIO VICTORIA ANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
QUICK T&R SL | Administrador Solidario | 20/08/2024 | |
DVA INVESTMENT GROUP SL | Administrador Solidario | 15/07/2024 |
VINCULACIONES DE DAGLIO VICTORIA ANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DAGLIO VICTORIA ANA
Empresa: QUICK T&R SL
Administrador Solidario
- Daglio Victoria Ana
- Llanos Garcia Fill Vince
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 830014, I/A 1 (20/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-164-28
Empresa: DVA INVESTMENT GROUP SL
Administrador Solidario
- Amantia Angel Daniel
- Daglio Victoria Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 828049, I/A 1 (15/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-140-28
Empresa: STARWAY COMMERCE SL
Apoderado
- Daglio Victoria Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39601 , F 132, S 8, H M 702875, I/A 5 (17/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-96-28
Empresa: STARWAY COMMERCE SL
Apoderado
- Daglio Victoria Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39601 , F 131, S 8, H M 702875, I/A 2 (12/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-222-28
Información de DAGLIO VICTORIA ANA
Mostramos los datos de DAGLIO VICTORIA ANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DAGLIO VICTORIA ANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos