DAGAS CABALLERIA JOAN
Informe ejecutivo de DAGAS CABALLERIA JOAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DAGAS CABALLERIA JOAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FERRETERIA PLA SA | Administrador Unico | 08/03/2010 |
VINCULACIONES DE DAGAS CABALLERIA JOAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DAGAS CABALLERIA JOAN
Empresa: MATERIALES Y HERRAMIENTAS TECNO SL
Administrador Unico
- Dagas Caballeria Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39938 , F 68, S 8, H B 357562, I/A 6 (22/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-232-08
Empresa: MATERIALES Y HERRAMIENTAS TECNO SL
Administrador Unico
- Dagas Caballeria Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39938 , F 66, S 8, H B 357562, I/A 4 (22/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-190-08
Empresa: FERRETERIA PLA SA
Administrador Unico
- Dagas Caballeria Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24603 , F 135, S 8, H B 77342, I/A 12 (08/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-53-08
Empresa: FERRETERIA PAGES SA
Administrador Solidario
- Dagas Caballeria Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31232 , F 192, S 8, H B 100394, I/A 17 (12/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-14-08
Información de DAGAS CABALLERIA JOAN
Mostramos los datos de DAGAS CABALLERIA JOAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DAGAS CABALLERIA JOAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos