DAGAN ADI
Informe ejecutivo de DAGAN ADI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DAGAN ADI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BE'ERI SERVEX SL | Apoderado Mancomunado | 21/12/2010 | 19/09/2014 |
BE'ERI SERVEX SL | Consejero | 14/06/2010 | 14/08/2013 |
BE'ERI SERVEX SL | Apoderado Mancomunado | 30/10/2009 | 21/12/2010 |
BE'ERI SERVEX SL | Consejero | 28/10/2009 | 14/06/2010 |
VINCULACIONES DE DAGAN ADI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DAGAN ADI
Empresa: BE'ERI SERVEX SL
Consejero Delegado
Consejero
- Dagan Adi
- Guillen Barba Leandro
- Yitshaki Harel
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21729 , F 212, S 8, H M 222192, I/A 33 (14/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-159-28
Empresa: SERVICIOS EXTERNALIZADOS SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21729 , F 210, S 8, H M 222192, I/A 29 (21/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-250-28
Empresa: SERVICIOS EXTERNALIZADOS SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21729 , F 210, S 8, H M 222192, I/A 29 (21/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-250-28
Empresa: SERVICIOS EXTERNALIZADOS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Dagan Adi
- Guillen Barba Leandro
- Yitshaki Harel
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21729 , F 207, S 8, H M 222192, I/A 27 (14/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-119-28
Empresa: SERVICIOS EXTERNALIZADOS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Dagan Adi
- Guillen Barba Leandro
- Yitshaki Harel
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21729 , F 207, S 8, H M 222192, I/A 27 (14/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-119-28
Empresa: SERVICIOS EXTERNALIZADOS SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21729 , F 204, S 8, H M 222192, I/A 25 (30/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-216-28
Empresa: SERVICIOS EXTERNALIZADOS SA
Consejero
- Dagan Adi
- Guillen Barba Leandro
- Yitshaki Harel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21729 , F 203, S 8, H M 222192, I/A 23 (28/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-215-28
Información de DAGAN ADI
Mostramos los datos de DAGAN ADI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DAGAN ADI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos