DACUNHA-CASTELLE JEAN YVES MARIE CHRISTIAN JACQUES
Informe ejecutivo de DACUNHA-CASTELLE JEAN YVES MARIE CHRISTIAN JACQUES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DACUNHA-CASTELLE JEAN YVES MARIE CHRISTIAN JACQUES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INTUITIVE SURGICAL SPAIN SL | Apoderado Solidario | 02/10/2020 | |
INTUITIVE SURGICAL SPAIN SL | Apoderado Mancomunado | 02/10/2020 | |
INTUITIVE SURGICAL SPAIN SL | Apoderado | 12/06/2018 | |
INTUITIVE SURGICAL SPAIN SL | Apoderado | 04/06/2018 |
VINCULACIONES DE DACUNHA-CASTELLE JEAN YVES MARIE CHRISTIAN JACQUES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DACUNHA-CASTELLE JEAN YVES MARIE CHRISTIAN JACQUES
Empresa: INTUITIVE SURGICAL SPAIN SL
Consejero
- Dacunha-castelle Jean Yves Marie Christian Jacques
Presidente
- Dacunha-castelle Jean Yves Marie Christian Jacques
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36779 , F 200, S 8, H M 658851, I/A 9 (05/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-30-28
Empresa: INTUITIVE SURGICAL SPAIN SL
Apoderado Mancomunado
- Baillet Tanguy Robert Armel
- Dacunha-castelle Jean Yves Marie Christian Jacques
- Dacunha-castelle Jean Yves Marie Christian Jacques
- King Brian Steven
- King Brian Steven
- Mohr Marshall Leigh
- Mohr Marshall Leigh
- Samath Jamie Elmo
- Samath Jamie Elmo
Apoderado Solidario
- Baillet Tanguy Robert Armel
- Chow Victor Joon Chuen
- Dacunha-castelle Jean Yves Marie Christian Jacques
- Guelsen Ali Burak
- King Brian Steven
- Wu Michelle S
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36779 , F 50, S 8, H M 658851, I/A 5 (02/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-197-28
Empresa: INTUITIVE SURGICAL SPAIN SL
Apoderado
- Baillet Tanguy Robert Armel
- Baillet Tanguy Robert Armel
- Chow Victor Joon Chuen
- Dacunha-castelle Jean Yves Marie Christian Jacques
- Dacunha-castelle Jean Yves Marie Christian Jacques
- Dacunha-castelle Jean Yves Marie Christian Jacques
- King Brian Steven
- King Brian Steven
- King Brian Steven
- Mohr Marshall Leigh
- Mohr Marshall Leigh
- Samath Jamie Elmo
- Samath Jamie Elmo
- Zannoni-teicher Judith Marguerite
- Zhou Ling
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36779 , F 49, S 8, H M 658851, I/A 3 (12/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-117-28
Empresa: INTUITIVE SURGICAL SPAIN SL
Apoderado
- Dacunha-castelle Jean Yves Marie Christian Jacques
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36779 , F 47, S 8, H M 658851, I/A 2 (04/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-110-28
Empresa: INTUITIVE SURGICAL SPAIN SL
Apoderado
Consejero
- Dacunha-castelle Jean Yves Marie Christian Jacques
- Mohr Marshall Leigh
- Reiter Kara Andersen
Presidente
- Dacunha-castelle Jean Yves Marie Christian Jacques
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36779 , F 45, S 8, H M 658851, I/A 1 (14/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-242-28
Información de DACUNHA-CASTELLE JEAN YVES MARIE CHRISTIAN JACQUES
Mostramos los datos de DACUNHA-CASTELLE JEAN YVES MARIE CHRISTIAN JACQUES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DACUNHA-CASTELLE JEAN YVES MARIE CHRISTIAN JACQUES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos