DA SILVA PINTO JOSE
Informe ejecutivo de DA SILVA PINTO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DA SILVA PINTO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LA CERCA PRODUCTOS ALIMENTACION SL | Socio Unico | 19/04/2021 | |
LA CERCA PRODUCTOS ALIMENTACION SL | Administrador Unico | 19/04/2021 | |
IBERSIL - IMPORTACAO E EXPORTACAO SL | Administrador Unico | 06/03/2012 | |
GLAMOUR BUSSINESS CORP | Administrador | 04/06/2010 | |
DASILFER IMPORTACION Y EXPORTACION SL | Administrador Unico | 09/07/2009 |
VINCULACIONES DE DA SILVA PINTO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DA SILVA PINTO JOSE
Empresa: LA CERCA PRODUCTOS ALIMENTACION SL
Administrador Unico
- Da Silva Pinto Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41210 , F 99, S 8, H M 730642, I/A 2 (19/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-77-28
Empresa: LA CERCA PRODUCTOS ALIMENTACION SL
Socio Único
- Da Silva Pinto Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41210 , F 99, S 8, H M 730642, I/A 2 (19/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-77-28
Empresa: IBERSIL - IMPORTACAO E EXPORTACAO SL
Administrador Unico
- Da Silva Pinto Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 536 , F 196, S 8, H BA 23772, I/A 1 (06/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-55-06
Empresa: GLAMOUR BUSSINESS CORP
Administrador
- Da Silva Pinto Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 498 , F 176, S 8, H BA 22380, I/A 1 (04/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-112-06
Administrador Unico
- Da Silva Pinto Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 475 , F 181, S 8, H BA 21576, I/A 1 (09/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-135-06
Información de DA SILVA PINTO JOSE
Mostramos los datos de DA SILVA PINTO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DA SILVA PINTO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos