DA SILVA DOS SANTOS LLURY FLOR
Informe ejecutivo de DA SILVA DOS SANTOS LLURY FLOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DA SILVA DOS SANTOS LLURY FLOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INSTITUTO MEDICO ESTETICO RENACER SL | Administrador Unico | 09/06/2020 | |
ALL FNV GROUP SL | Socio Unico | 19/09/2019 | |
ALL FNV GROUP SL | Administrador Unico | 19/09/2019 | |
EQUIPOS MEDICOS ESTETICOS COELHO SL | Administrador Unico | 10/04/2014 | |
INSTITUTO MEDICO ESTETICO SALUD BELLEZA Y BIENESTAR SL | Administrador Unico | 18/06/2013 |
VINCULACIONES DE DA SILVA DOS SANTOS LLURY FLOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DA SILVA DOS SANTOS LLURY FLOR
Empresa: INSTITUTO MEDICO ESTETICO RENACER SL
Administrador Unico
- Da Silva Dos Santos Llury Flor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38098 , F 13, S 8, H M 678107, I/A 2 (09/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-114-28
Empresa: ALL FNV GROUP SL
Administrador Unico
- Da Silva Dos Santos Llury Flor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39644 , F 101, S 8, H M 703822, I/A 1 (19/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-186-28
Empresa: ALL FNV GROUP SL
Socio Único
- Da Silva Dos Santos Llury Flor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39644 , F 101, S 8, H M 703822, I/A 1 (19/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-186-28
Empresa: EQUIPOS MEDICOS ESTETICOS COELHO SL
Administrador Unico
- Da Silva Dos Santos Llury Flor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30242 , F 61, S 8, H M 544331, I/A 4 (10/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-76-28
Administrador Unico
- Da Silva Dos Santos Llury Flor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29050 , F 12, S 8, H M 523101, I/A 2 (18/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-120-28
Información de DA SILVA DOS SANTOS LLURY FLOR
Mostramos los datos de DA SILVA DOS SANTOS LLURY FLOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DA SILVA DOS SANTOS LLURY FLOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos