DA LUZ BEIRANTE MIGUEL
Informe ejecutivo de DA LUZ BEIRANTE MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DA LUZ BEIRANTE MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRECOR 2006 SL | Administrador Unico | 15/03/2023 | |
INVERSIONES PROMANOR SL | Socio Unico | 27/09/2012 | |
INVERSIONES PROMANOR SL | Administrador Unico | 27/09/2012 | |
OBRAS FERCO SL | Administrador Unico | 03/02/2010 | |
PROTECO Y CASAS SL | Administrador Unico | 26/01/2010 |
VINCULACIONES DE DA LUZ BEIRANTE MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DA LUZ BEIRANTE MIGUEL
Empresa: TRECOR 2006 SL
Administrador Unico
- Da Luz Beirante Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23647 , F 45, S 8, H M 424332, I/A 4 (15/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-57-28
Empresa: PROTECO Y CASAS SL
Administrador Unico
- Da Luz Beirante Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12958 , F 94, S 8, H M 208751, I/A 8 (15/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-244-28
Empresa: OBRAS FERCO SL
Administrador Unico
- Da Luz Beirante Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12293 , F 165, S 8, H M 194939, I/A 10 (16/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-225-28
Empresa: PROTECO Y CASAS SL
Administrador Unico
- Da Luz Beirante Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12958 , F 94, S 8, H M 208751, I/A 7 (30/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-66-28
Empresa: OBRAS FERCO SL
Administrador Unico
- Da Luz Beirante Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12293 , F 164, S 8, H M 194939, I/A 8 (23/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-61-28
Empresa: INVERSIONES PROMANOR SL
Administrador Unico
- Da Luz Beirante Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23652 , F 39, S 8, H M 424442, I/A 2 (27/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-194-28
Empresa: INVERSIONES PROMANOR SL
Administrador Mancomunado
- Da Luz Beirante Miguel
- Menendez- Tolosa Rey Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23652 , F 39, S 8, H M 424442, I/A 2 (27/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-194-28
Empresa: INVERSIONES PROMANOR SL
Socio Único
- Da Luz Beirante Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23652 , F 39, S 8, H M 424442, I/A 2 (27/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-194-28
Liquidador
- Da Luz Beirante Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17959 , F 171, S 8, H M 310228, I/A 4 (10/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-36-28
Administrador Unico
- Da Luz Beirante Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17959 , F 171, S 8, H M 310228, I/A 4 (10/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-36-28
VER MAS ACTOS
Información de DA LUZ BEIRANTE MIGUEL
Mostramos los datos de DA LUZ BEIRANTE MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DA LUZ BEIRANTE MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos