DA FRANCA TEIXEIRA COELHO SIDONIO PEDRO
Informe ejecutivo de DA FRANCA TEIXEIRA COELHO SIDONIO PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DA FRANCA TEIXEIRA COELHO SIDONIO PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OVERSEAS HOLISTIC PARTNERS SL | Administrador Unico | 23/03/2015 | 24/10/2018 |
OVERSEAS HOLISTIC PARTNERS SL | Administrador Solidario | 12/06/2014 | 23/03/2015 |
OVERSEAS HOLISTIC PARTNERS SL | Administrador Unico | 05/11/2012 | 22/05/2014 |
VINCULACIONES DE DA FRANCA TEIXEIRA COELHO SIDONIO PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DA FRANCA TEIXEIRA COELHO SIDONIO PEDRO
Empresa: OVERSEAS HOLISTIC PARTNERS SL
Administrador Unico
- Da Franca Teixeira Coelho Sidonio Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9539, L 6821, F 200, S 8, H V 150892, I/A 8 (24/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-211-46
Empresa: OVERSEAS HOLISTIC PARTNERS SL
Administrador Unico
- Da Franca Teixeira Coelho Sidonio Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9539, L 6821, F 200, S 8, H V 150892, I/A 7 (23/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-60-46
Empresa: OVERSEAS HOLISTIC PARTNERS SL
Administrador Solidario
- Da Franca Teixeira Coelho Sidonio Pedro
- Gandara Soldevilla Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9539, L 6821, F 200, S 8, H V 150892, I/A 7 (23/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-60-46
Empresa: OVERSEAS HOLISTIC PARTNERS SL
Administrador Solidario
- Da Franca Teixeira Coelho Sidonio Pedro
- Gandara Soldevilla Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9539, L 6821, F 199, S 8, H V 150892, I/A 5 (12/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-115-46
Empresa: OVERSEAS HOLISTIC PARTNERS SL
Administrador Unico
- Da Franca Teixeira Coelho Sidonio Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9539, L 6821, F 199, S 8, H V 150892, I/A 4 (22/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-100-46
Empresa: OVERSEAS HOLISTIC PARTNERS SL
Administrador Unico
- Da Franca Teixeira Coelho Sidonio Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9539, L 6821, F 197, S 8, H V 150892, I/A 1 (05/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-219-46
Información de DA FRANCA TEIXEIRA COELHO SIDONIO PEDRO
Mostramos los datos de DA FRANCA TEIXEIRA COELHO SIDONIO PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DA FRANCA TEIXEIRA COELHO SIDONIO PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos