DA COSTA LEMOS PHILLIPS ANTONIO
Informe ejecutivo de DA COSTA LEMOS PHILLIPS ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DA COSTA LEMOS PHILLIPS ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TECSIS DESIGN ENGINEERING SL | Consejero | 25/11/2009 | |
TECSIS DESIGN ENGINEERING SL | Consejero Delegado | 25/11/2009 |
VINCULACIONES DE DA COSTA LEMOS PHILLIPS ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DA COSTA LEMOS PHILLIPS ANTONIO
Administrador Solidario
- Da Costa Lemos Phillips Antonio
- Grecco Mori Fabiano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25685 , F 219, S 8, H M 462960, I/A B (23/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-230-28
Administrador Solidario
- Da Costa Lemos Phillips Antonio
- Grecco Mori Fabiano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25685 , F 218, S 8, H M 462960, I/A 20 (07/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-92-28
Consejero
- Da Costa Lemos Phillips Antonio
- Garcia Fernandez Venancio- Tomas
- Grecco Mori Fabiano
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25685 , F 218, S 8, H M 462960, I/A 20 (07/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-92-28
Consejero
- Da Costa Lemos Phillips Antonio
- Grecco Mori Fabiano
- Paulo Jose Alberto
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25685 , F 216, S 8, H M 462960, I/A 15 (16/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-161-28
Empresa: JADE SYSTEMS SL
Consejero Delegado
- Da Costa Lemos Phillips Antonio
- Da Silva Dias Luiz Tito
- De Campos De Oliveira Branco Marcelo
- Massahiko Koike Bento
Consejero
- Da Costa Lemos Phillips Antonio
- Da Silva Dias Luiz Tito
- De Campos De Oliveira Branco Marcelo
- Massahiko Koike Bento
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 961 , F 48, S 8, H NA019382, I/A00003 (25/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-232-31
Información de DA COSTA LEMOS PHILLIPS ANTONIO
Mostramos los datos de DA COSTA LEMOS PHILLIPS ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DA COSTA LEMOS PHILLIPS ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos