D'ANGELO MARIO
Informe ejecutivo de D'ANGELO MARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE D'ANGELO MARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
G.I. EXPERT ADVISORS SL | Administrador Unico | 13/07/2011 |
VINCULACIONES DE D'ANGELO MARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE D'ANGELO MARIO
Empresa: GATTO DANGELO SL
Liquidador Solidario
- D'angelo Mario
- Gatto Alessandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3148 , F 165, S 8, H TF 47527, I/A 2 (03/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-155-38
Empresa: GATTO DANGELO SL
Administrador Solidario
- D'angelo Mario
- Gatto Alessandro
Liquidador Solidario
- D'angelo Mario
- Gatto Alessandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3148 , F 165, S 8, H TF 47527, I/A 2 (03/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-155-38
Empresa: G.I. EXPERT ADVISORS SL
Administrador Unico
- D'angelo Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3194 , F 198, S 8, H TF 48978, I/A 1 (13/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-147-38
Empresa: MUGNAGASOFT SL
Liquidador
- D'angelo Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3145 , F 140, S 8, H TF 47445, I/A 2 (08/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-18-38
Empresa: MUGNAGASOFT SL
Administrador Unico
- D'angelo Mario
Liquidador
- D'angelo Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3145 , F 140, S 8, H TF 47445, I/A 2 (08/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-18-38
Empresa: GATTO DANGELO SL
Administrador Solidario
- D'angelo Mario
- Gatto Alessandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3148 , F 164, S 8, H TF 47527, I/A 1 (16/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-152-38
Empresa: MUGNAGASOFT SL
Administrador Unico
- D'angelo Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3145 , F 139, S 8, H TF 47445, I/A 1 (01/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-138-38
Información de D'ANGELO MARIO
Mostramos los datos de D'ANGELO MARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de D'ANGELO MARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos