D'AMORE FEDERICA
Informe ejecutivo de D'AMORE FEDERICA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE D'AMORE FEDERICA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MORIS HOME SL | Administrador Solidario | 11/05/2021 | |
THE MORIS CORPORATION SL | Administrador Solidario | 19/03/2021 |
VINCULACIONES DE D'AMORE FEDERICA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE D'AMORE FEDERICA
Empresa: THE WEB SHEEP SL
Administrador Solidario
- Conti Stefano
- D'amore Federica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2190 , F 218, S 8, H GC 54022, I/A 3 (03/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-153-35
Empresa: MORIS HOME SL
Administrador Solidario
- Conti Stefano
- D'amore Federica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2265 , F 29, S 8, H GC 58127, I/A 1 (11/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-94-35
Empresa: THE MORIS CORPORATION SL
Administrador Solidario
- Conti Stefano
- D'amore Federica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2260 , F 205, S 8, H GC 57922, I/A 1 (19/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-59-35
Empresa: THE WEB SHEEP SL
Administrador Solidario
- Conti Stefano
- D'amore Federica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2190 , F 215, S 8, H GC 54022, I/A 1 (24/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-85-35
Información de D'AMORE FEDERICA
Mostramos los datos de D'AMORE FEDERICA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de D'AMORE FEDERICA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos