CZERNIAKIEWICZ ADRZEJ TEODOR
Informe ejecutivo de CZERNIAKIEWICZ ADRZEJ TEODOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CZERNIAKIEWICZ ADRZEJ TEODOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PAMIFRAN SL | Administrador Unico | 09/09/2014 | |
INVERSIONES COMODIN SL | Administrador Unico | 10/09/2010 |
VINCULACIONES DE CZERNIAKIEWICZ ADRZEJ TEODOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CZERNIAKIEWICZ ADRZEJ TEODOR
Empresa: PAMIFRAN SL
Administrador Unico
- Czerniakiewicz Adrzej Teodor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2308, L 2308, F 161, S 8, H PO 23442, I/A 5 (09/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-178-36
Empresa: PAMIFRAN SL
Administrador Unico
- Czerniakiewicz Adrzej Teodor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2308, L 2308, F 160, S 8, H PO 23442, I/A 4 (23/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-3-36
Empresa: PAMIFRAN SL
Administrador Unico
- Czerniakiewicz Adrzej Teodor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2308, L 2308, F 160, S 8, H PO 23442, I/A 3 (17/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-188-36
Empresa: INVERSIONES COMODIN SL
Administrador Unico
- Czerniakiewicz Adrzej Teodor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3624, L 3624, F 112, S 8, H PO 49481, I/A 3 (10/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-184-36
Información de CZERNIAKIEWICZ ADRZEJ TEODOR
Mostramos los datos de CZERNIAKIEWICZ ADRZEJ TEODOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CZERNIAKIEWICZ ADRZEJ TEODOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos