CUSTODIA RODRIGUEZ GARCIA
Informe ejecutivo de CUSTODIA RODRIGUEZ GARCIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CUSTODIA RODRIGUEZ GARCIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GISELEDIS SA | Consejero | 10/01/2020 | |
GISELEDIS SA | Secretario | 27/10/2010 |
VINCULACIONES DE CUSTODIA RODRIGUEZ GARCIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CUSTODIA RODRIGUEZ GARCIA
Empresa: GISELEDIS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Custodia Rodriguez Garcia
- Philippe Mazerolle
- Vincent De Smedt
Presidente
Secretario
- Custodia Rodriguez Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1433 , F 153, S 8, H GI 23846, I/A 6 (10/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-11-17
Empresa: CHRISTINEDIS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Custodia Rodriguez Garcia
- Philippe Pierre Mazerolle
- Vincent De Smedt
Presidente
Secretario
- Custodia Rodriguez Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1919 , F 103, S 8, H GI 31785, I/A 3 (22/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-229-17
Empresa: GISELEDIS SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
- Custodia Rodriguez Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1433 , F 153, S 8, H GI 23846, I/A 5 (27/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-216-17
Información de CUSTODIA RODRIGUEZ GARCIA
Mostramos los datos de CUSTODIA RODRIGUEZ GARCIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CUSTODIA RODRIGUEZ GARCIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos