CURRAS MARTINEZ FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de CURRAS MARTINEZ FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CURRAS MARTINEZ FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CIE GALFOR SA | Apoderado Solidario | 22/07/2014 | |
CIE GALFOR SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/07/2014 |
VINCULACIONES DE CURRAS MARTINEZ FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CURRAS MARTINEZ FRANCISCO JAVIER
Empresa: GALFOR EOLICA SL
Administrador Mancomunado
- Curras Martinez Francisco Javier
- Prada Hervella Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3391 , F 58, S 8, H C 46584, I/A 6 (25/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-211-15
Empresa: CIE GALFOR SA
Apoderado Solidario
- Alvarez Dominguez Francisco-javier
- Curras Martinez Francisco Javier
- Ellakuria Orbea Ainara
- Gomez Souto Luis
- Unamuno Urcelay Justino
- Zazpe Goñi Aitor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 821 , F 185, S 8, H OR 5185, I/A 66 (22/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-144-32
Empresa: CIE GALFOR SA
Apoderado Solidario
- Curras Martinez Francisco Javier
- Gomez Souto Luis
- Unamuno Urcelay Justino
- Zazpe Goñi Aitor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 821 , F 185, S 8, H OR 5185, I/A 66 (22/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-144-32
Empresa: CIE GALFOR SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alvarez Gonzalez Cristina
- Ceberio Seco Gonzalo-maria
- Curras Martinez Francisco Javier
- Del Rio Lozares Elisabet
- Gonzalez De Langarica Mendia Eva
- Herrera Barandiaran Jesus Maria
- Ipiña Olmos Juan Carlos
- Magdalena Rodriguez Cesar
- Miñambres Garcia Maria
- Pradera Jauregui Antonio Maria
- Unamuno Urcelay Justino
- Urcelay Yarza Jose Javier
- Vazquez Irizar Zenon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 821 , F 184, S 8, H OR 5185, I/A 65 (18/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-144-32
Empresa: CIE GALFOR SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alvarez Gonzalez Cristina
- Artazcoz Barrena Ignacio
- Ceberio Seco Gonzalo-maria
- Curras Martinez Francisco Javier
- Frau Barrenechea Alejandro
- Gonzalez De Langarica Mendia Eva
- Herrera Barandiaran Jesus Maria
- Ipiña Olmos Juan Carlos
- Magdalena Rodriguez Cesar
- Pradera Jauregui Antonio Maria
- Unamuno Urcelay Justino
- Urcelay Yarza Jose Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 821 , F 184, S 8, H OR 5185, I/A 65 (18/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-144-32
Empresa: CIE GALFOR SA
Apoderado Solidario
- Curras Martinez Francisco Javier
- Gomez Souto Luis
- Unamuno Urcelay Justino
- Zazpe Goñi Aitor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 749 , F 105, S 8, H OR 5185, I/A 57 (27/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-7-32
Empresa: CIE GALFOR SA
Apoderado Solidario
- Curras Martinez Francisco Javier
- Guardo Cuesta Jose Manuel
- Martinez Aramburu Francisco Javier
- Prado Fernandez Jose
- Susavila Iglesias Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 749 , F 105, S 8, H OR 5185, I/A 57 (27/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-7-32
Empresa: CIE GALFOR SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alvarez Gonzalez Cristina
- Artazcoz Barrena Ignacio
- Ceberio Seco Gonzalo-maria
- Curras Martinez Francisco Javier
- Frau Barrenechea Alejandro
- Gonzalez De Langarica Mendia Eva
- Herrera Barandiaran Jesus Maria
- Ipiña Olmos Juan Carlos
- Magdalena Rodriguez Cesar
- Pradera Jauregui Antonio Maria
- Unamuno Urcelay Justino
- Urcelay Yarza Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 749 , F 104, S 8, H OR 5185, I/A 56 (27/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-7-32
Empresa: CIE GALFOR SA
Apoderado Mancomunado
- Alvarez Gonzalez Cristina
- Artazcoz Barrena Ignacio
- Ceberio Seco Gonzalo-maria
- Curras Martinez Francisco Javier
- Esmoris Esmoris Jesus
- Frau Barrenechea Alejandro
- Furundarena Larrinaga Gonzalo
- Garcia Coronado Jesus-maria
- Gonzalez De Langarica Mendia Eva
- Ipiña Olmos Juan Carlos
- Martin San Vicente Ignacio
- Martinez Aramburu Francisco Javier
- Roscales Bengoechea Juan-ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 749 , F 104, S 8, H OR 5185, I/A 56 (27/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-7-32
Empresa: GALFOR EOLICA SL
Administrador Mancomunado
- Curras Martinez Francisco Javier
- Prada Hervella Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3391 , F 53, S 8, H C 46584, I/A 1 (15/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-141-15
Información de CURRAS MARTINEZ FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de CURRAS MARTINEZ FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CURRAS MARTINEZ FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos