CURES VAZQUEZ VICENTE RAMON
Informe ejecutivo de CURES VAZQUEZ VICENTE RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CURES VAZQUEZ VICENTE RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ANIVELA 2 OBRAS Y SERVICIOS SL | Socio Unico | 22/02/2018 | |
ANIVELA 2 OBRAS Y SERVICIOS SL | Administrador Unico | 22/02/2018 |
VINCULACIONES DE CURES VAZQUEZ VICENTE RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CURES VAZQUEZ VICENTE RAMON
Empresa: ANIVELA 2 OBRAS Y SERVICIOS SL
Administrador Unico
- Cures Vazquez Vicente Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3644 , F 160, S 8, H C 57040, I/A 1 (22/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-43-15
Empresa: ANIVELA 2 OBRAS Y SERVICIOS SL
Socio Único
- Cures Vazquez Vicente Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3644 , F 160, S 8, H C 57040, I/A 1 (22/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-43-15
Administrador Solidario
- Cures Vazquez Vicente Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3521 , F 125, S 8, H C 51461, I/A 2 (16/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-16-15
Administrador Solidario
- Bermudez Roca Manuel Ramon
- Cures Vazquez Vicente Ramon
- Oliver Alvariño Maria Aida
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3521 , F 124, S 8, H C 51461, I/A 1 (10/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-134-15
Información de CURES VAZQUEZ VICENTE RAMON
Mostramos los datos de CURES VAZQUEZ VICENTE RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CURES VAZQUEZ VICENTE RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos