CUQUERELLA ALABORT MIGUEL
Informe ejecutivo de CUQUERELLA ALABORT MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CUQUERELLA ALABORT MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AJET LOGISTICA Y DISTRIBUCION SL | Apoderado | 04/04/2014 | |
LOGISTICA Y DISTRIBUCION ONTINYENT SL | Administrador Unico | 26/03/2010 |
VINCULACIONES DE CUQUERELLA ALABORT MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CUQUERELLA ALABORT MIGUEL
Empresa: AJET LOGISTICA Y DISTRIBUCION SL
Apoderado
- Cuquerella Alabort Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9442, L 6724, F 29, S 8, H V 147563, I/A 2 (04/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-71-46
Empresa: CCT DEL MEDITERRANEO AIE
Socio
- Cuquerella Alabort Miguel
- LOGISTICA Y DISTRIBUCION ONTINYENT SL
- TRANSPORTES CUQUERELLA BENIGANIM SL
- TRANSPORTES F TALENS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6139, L 3445, F 79, S 8, H V 61626, I/A 10 (13/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-15-46
Apoderado Mancomunado
- COMERCIAL TERRESTRE MARITIMA DE LEVANTE SL
- Cuquerella Alabort Miguel
- Soriano Donat Vicente
Apoderado
- Cuquerella Alabort Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5937, L 3243, F 174, S 8, H V 57398, I/A 16 (26/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-65-46
Administrador Unico
- Cuquerella Alabort Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5937, L 3243, F 173, S 8, H V 57398, I/A 15 (26/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-65-46
Administrador Mancomunado
- COMERCIAL TERRESTRE MARITIMA DE LEVANTE SL
- Cuquerella Alabort Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5937, L 3243, F 173, S 8, H V 57398, I/A 15 (26/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-65-46
Información de CUQUERELLA ALABORT MIGUEL
Mostramos los datos de CUQUERELLA ALABORT MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CUQUERELLA ALABORT MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos