CUNIN ELISABETH
Informe ejecutivo de CUNIN ELISABETH
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CUNIN ELISABETH
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PRINCESSE TAM TAM IBERICA SL | Apoderado | 31/12/2012 | 14/08/2018 |
INDUSTRIA FRANCO ESPAÑOLA DE MODA SA | Consejero Delegado Solidario | 03/08/2010 | 25/01/2012 |
INDUSTRIA FRANCO ESPAÑOLA DE MODA SA | Presidente | 03/08/2010 | 25/01/2012 |
INDUSTRIA FRANCO ESPAÑOLA DE MODA SA | Consejero | 03/08/2010 | 25/01/2012 |
VINCULACIONES DE CUNIN ELISABETH
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CUNIN ELISABETH
Empresa: PRINCESSE TAM TAM IBERICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1941 , F 116, S 8, H SS 20246, I/A 19 (14/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-162-20
Empresa: PRINCESSE TAM TAM IBERICA SL
Apoderado
- Brulais Genevieve
- Cunin Elisabeth
- Domae Nobuo
- Le Corre Olga
- Vliegen Ivo
- Ziade Jean Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1941 , F 112, S 8, H SS 20246, I/A 9 (31/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-4-20
Empresa: INDUSTRIA FRANCO ESPAÑOLA DE MODA SA
Consejero Delegado Solidario
- Cunin Elisabeth
Consejero
- Cunin Elisabeth
Presidente
- Cunin Elisabeth
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26695 , F 182, S 8, H M 59530, I/A 55 (25/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-24-28
Empresa: INDUSTRIA FRANCO ESPAÑOLA DE MODA SA
Consejero
- Cunin Elisabeth
- Milchior Pierre
Presidente
- Cunin Elisabeth
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26695 , F 182, S 8, H M 59530, I/A 54 (03/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-155-28
Empresa: INDUSTRIA FRANCO ESPAÑOLA DE MODA SA
Consejero Delegado Solidario
- Cunin Elisabeth
- Milchior Pierre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26695 , F 182, S 8, H M 59530, I/A 54 (03/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-155-28
Información de CUNIN ELISABETH
Mostramos los datos de CUNIN ELISABETH que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CUNIN ELISABETH, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos