CUNILL AMOROS EVA
Informe ejecutivo de CUNILL AMOROS EVA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CUNILL AMOROS EVA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BRISTAN SA | Administrador Unico | 08/11/2013 | 17/05/2019 |
BRISTAN SA | Administrador Unico | 17/03/2009 | 08/11/2013 |
CUNILL ORFEBRES SA | Consejero | 25/02/2009 |
VINCULACIONES DE CUNILL AMOROS EVA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CUNILL AMOROS EVA
Empresa: BRISTAN SA
Administrador Unico
- Cunill Amoros Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41074 , F 162, S 8, H B 15249, I/A 13 (17/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-96-08
Empresa: BRISTAN SA
Administrador Unico
- Cunill Amoros Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41074 , F 162, S 8, H B 15249, I/A 12 (08/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-220-08
Empresa: BRISTAN SA
Administrador Unico
- Cunill Amoros Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21014 , F 139, S 8, H B 15249, I/A 10 (17/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-60-08
Empresa: CUNILL ORFEBRES SA
Consejero Delegado
Consejero Suplente
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36216 , F 116, S 8, H B 72358, I/A 23 (25/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-47-08
Información de CUNILL AMOROS EVA
Mostramos los datos de CUNILL AMOROS EVA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CUNILL AMOROS EVA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos