CUNIAL MARIA CRISTINA
Informe ejecutivo de CUNIAL MARIA CRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CUNIAL MARIA CRISTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TAPITOLDO MARBELLA SL | Administrador Solidario | 02/12/2022 | |
PIOVESAN SL | Administrador Unico | 05/09/2011 |
VINCULACIONES DE CUNIAL MARIA CRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CUNIAL MARIA CRISTINA
Empresa: TAPITOLDO MARBELLA SL
Administrador Solidario
- Cunial Maria Cristina
- Morales Gabriela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4942, L 3849, F 152, S 8, H MA111248, I/A 5 (02/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-236-29
Empresa: TAPITOLDO MARBELLA SL
Administrador Unico
- Cunial Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4942, L 3849, F 152, S 8, H MA111248, I/A 5 (02/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-236-29
Empresa: TAPITOLDO MARBELLA SL
Administrador Unico
- Cunial Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4942, L 3849, F 151, S 8, H MA111248, I/A 2 (22/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-231-29
Empresa: PIOVESAN SL
Administrador Unico
- Cunial Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4901, L 3809, F 173, S 8, H MA109908, I/A 2 (05/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-177-29
Empresa: PIOVESAN SL
Administrador Solidario
- Cunial Maria Cristina
- Morales Gabriela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4901, L 3809, F 173, S 8, H MA109908, I/A 2 (05/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-177-29
Empresa: PIOVESAN SL
Administrador Solidario
- Cunial Maria Cristina
- Morales Gabriela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4901, L 3809, F 172, S 8, H MA109908, I/A 1 (05/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-133-29
Empresa: SANGARROPO SL
Administrador Unico
- Cunial Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3267, L 2180, F 59, S 8, H MA 62167, I/A 3 (03/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-53-29
Información de CUNIAL MARIA CRISTINA
Mostramos los datos de CUNIAL MARIA CRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CUNIAL MARIA CRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos