CUÑAT WALTER MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de CUÑAT WALTER MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CUÑAT WALTER MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HEUBACH COLORANTS IBERICA SL | Apoderado Solidario | 20/05/2021 |
VINCULACIONES DE CUÑAT WALTER MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CUÑAT WALTER MIGUEL ANGEL
Empresa: COLORANTS SOLUTIONS IBERICA SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cuñat Walter Miguel Angel
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48110 , F 217, S 8, H B 534902, I/A 19 (07/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-11-08
Empresa: COLORANTS SOLUTIONS IBERICA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cuñat Walter Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48110 , F 216, S 8, H B 534902, I/A 18 (07/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-11-08
Empresa: COLORANTS SOLUTIONS IBERICA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cuñat Walter Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46906 , F 118, S 8, H B 534902, I/A 14 (27/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-1-08
Empresa: COLORANTS SOLUTIONS IBERICA SL
Apoderado Solidario
- Cuñat Walter Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46906 , F 118, S 8, H B 534902, I/A 13 (20/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-101-08
Empresa: CLARIANT IBERICA COMERCIAL SL
Apoderado
- Cuñat Walter Miguel Angel
- Serral Poy Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39700 , F 7, S 8, H B 324040, I/A 33 (07/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-241-08
Información de CUÑAT WALTER MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de CUÑAT WALTER MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CUÑAT WALTER MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos