CUÑADO AZCARATE MARIA LUISA
Informe ejecutivo de CUÑADO AZCARATE MARIA LUISA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 17
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE CUÑADO AZCARATE MARIA LUISA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HOTEL DON RAMON SEVILLA SL | Administrador Unico | 24/11/2021 | |
CASA PALACIO MARIA LUISA JEREZ SL | Administrador Unico | 28/05/2021 | |
LA MALVASIA EL ROCIO SL | Administrador Unico | 25/05/2021 | |
KAIZEN HOTELES SL | Socio Unico | 12/06/2019 | |
KAIZEN HOTELES SL | Administrador Unico | 09/04/2015 | |
NOVOSINDA SL | Socio Unico | 02/10/2013 | |
NOVOSINDA SL | Administrador Unico | 02/10/2013 |
VINCULACIONES DE CUÑADO AZCARATE MARIA LUISA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CUÑADO AZCARATE MARIA LUISA
Empresa: CARACOLA FINANZAS SICAV
Liquidador Suplente
Liquidador
- Cuñado Azcarate Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31671 , F 64, S 8, H M 281875, I/A 39 (30/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-5-28
Empresa: CARACOLA FINANZAS SICAV
Consejero
- Cuñado Azcarate Maria Luisa
- Del Puerto Sanchez Jose
- Estevez Puerto Jose Ramon
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
- Cuñado Azcarate Maria Luisa
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31671 , F 64, S 8, H M 281875, I/A 39 (30/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-5-28
Empresa: HOTEL DON RAMON SEVILLA SL
Administrador Unico
- Cuñado Azcarate Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42733 , F 80, S 8, H M 755660, I/A 1 (24/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-230-28
Empresa: HOTEL DON RAMON SEVILLA SL
Socio Único
- Cuñado Azcarate Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42733 , F 80, S 8, H M 755660, I/A 1 (24/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-230-28
Empresa: CASA PALACIO MARIA LUISA JEREZ SL
Administrador Unico
- Cuñado Azcarate Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42009 , F 57, S 8, H M 743909, I/A 1 (28/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-105-28
Empresa: CASA PALACIO MARIA LUISA JEREZ SL
Socio Único
- Cuñado Azcarate Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42009 , F 57, S 8, H M 743909, I/A 1 (28/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-105-28
Empresa: LA MALVASIA EL ROCIO SL
Administrador Unico
- Cuñado Azcarate Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41933 , F 150, S 8, H M 742558, I/A 1 (25/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-102-28
Empresa: LA MALVASIA EL ROCIO SL
Socio Único
- Cuñado Azcarate Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41933 , F 150, S 8, H M 742558, I/A 1 (25/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-102-28
Empresa: KAIZEN HOTELES SL
Nuevo Socio Único
- Cuñado Azcarate Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33368 , F 6, S 8, H M 600619, I/A 4 (12/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-115-28
Empresa: CARACOLA FINANZAS SICAV
Consejero
- Cuñado Azcarate Maria Luisa
- Del Puerto Sanchez Jose
- Estevez Puerto Jose Ramon
Presidente
- Cuñado Azcarate Maria Luisa
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31671 , F 63, S 8, H M 281875, I/A 34 (26/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-231-28
VER MAS ACTOS
Información de CUÑADO AZCARATE MARIA LUISA
Mostramos los datos de CUÑADO AZCARATE MARIA LUISA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CUÑADO AZCARATE MARIA LUISA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos