CULTRERA MUÑOZ LEONARDO FELICE
Informe ejecutivo de CULTRERA MUÑOZ LEONARDO FELICE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE CULTRERA MUÑOZ LEONARDO FELICE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VILLA SYNY MARBELLA SL | Apoderado | 29/08/2024 | |
GIAMAR SA | Administrador Solidario | 08/04/2021 | |
LA ISLA DE ALTA VISTA SL | Apoderado Solidario | 13/02/2017 | |
ISTAN LAKE VIEW SL | Apoderado Solidario | 24/08/2016 | |
IL CLANDESTINO RISTORANTE SL | Administrador Solidario | 23/07/2014 | |
SEA GROUP ANDALUCIA SL | Socio Unico | 13/12/2013 | |
SEA GROUP ANDALUCIA SL | Administrador Unico | 13/12/2013 |
VINCULACIONES DE CULTRERA MUÑOZ LEONARDO FELICE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CULTRERA MUÑOZ LEONARDO FELICE
Empresa: VILLA SYNY MARBELLA SL
Apoderado
- Cultrera Muñoz Leonardo Felice
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA183782, I/A 2 (29/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-171-29
Empresa: RODEO CONSTRUCCIONES SA
Administrador Solidario
- Cultrera Felice
- Cultrera Muñoz Leonardo Felice
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1901, L 814, F 219, S 8, H MA 26316, I/A 9 (03/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-112-29
Empresa: CANTEJA PROGRESSIO SL
Administrador Unico
- Cultrera Muñoz Leonardo Felice
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5821, L 4728, F 114, S 8, H MA149817, I/A 5 (03/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-90-29
Empresa: KIRNETS INVESTMENT SL
Apoderado
- Cultrera Muñoz Leonardo Felice
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5603, L 4510, F 163, S 8, H MA138789, I/A 4 (08/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-72-29
Empresa: GIAMAR SA
Administrador Solidario
- Cultrera Felice
- Cultrera Muñoz Leonardo Felice
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1276, L 189, F 124, S 8, H MA 7901, I/A 4 (08/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-72-29
Empresa: RODEO CONSTRUCCIONES SA
Administrador Solidario
- Cultrera Felice
- Cultrera Muñoz Leonardo Felice
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1901, L 814, F 219, S 8, H MA 26316, I/A 8 (22/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-191-29
Empresa: KIRNETS INVESTMENT SL
Apoderado
- Cultrera Muñoz Leonardo Felice
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5603, L 4510, F 163, S 8, H MA138789, I/A 3 (18/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-122-29
Empresa: CANTEJA PROGRESSIO SL
Administrador Unico
- Cultrera Muñoz Leonardo Felice
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5821, L 4728, F 111, S 8, H MA149817, I/A 1 (19/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-61-29
Empresa: GOLDEN MARBEL HOMES PROMOTIONS SL
Apoderado Solidario
- Alvarez Montes Estrella
- Cultrera Muñoz Leonardo Felice
- Cultrera Muñoz Leonardo Felice
- Hernandez Rosa Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5391, L 4298, F 157, S 8, H MA127917, I/A 7 (11/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-181-29
Empresa: LA ISLA DE ALTA VISTA SL
Apoderado Solidario
- Alvarez Montes Estrella
- Cultrera Muñoz Leonardo Felice
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5447, L 4354, F 16, S 8, H MA130593, I/A 2 (13/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-36-29
VER MAS ACTOS
Información de CULTRERA MUÑOZ LEONARDO FELICE
Mostramos los datos de CULTRERA MUÑOZ LEONARDO FELICE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CULTRERA MUÑOZ LEONARDO FELICE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos