CULLERES MAÑANET JOSE ANTONIO
Informe ejecutivo de CULLERES MAÑANET JOSE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE CULLERES MAÑANET JOSE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IRCUVI CONFECCIONES SL | Administrador Unico | 26/03/2009 | 13/06/2012 |
COT CULLERES-BENEDICO SL | Administrador Unico | 08/06/2012 | |
CONFECCIONES 1.914 SL | Administrador Unico | 08/06/2012 | |
LC CONTROL INTEGRAL INGENIERIA DE CONTROL SL | Administrador Unico | 05/06/2012 |
VINCULACIONES DE CULLERES MAÑANET JOSE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CULLERES MAÑANET JOSE ANTONIO
Empresa: IRCUVI CONFECCIONES SL
Administrador Unico
- Culleres Mañanet Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 263 , F 184, S 8, H L 4943, I/A 10 (13/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-117-25
Empresa: CONFECCIONES 1.914 SL
Administrador Unico
- Culleres Mañanet Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 406, L 237, F 105, S 8, H HU 4956, I/A 3 (08/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-114-22
Empresa: COT CULLERES-BENEDICO SL
Administrador Unico
- Culleres Mañanet Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 533 , F 28, S 8, H HU 8743, I/A 4 (08/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-114-22
Administrador Unico
- Culleres Mañanet Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 295, L 133, F 189, S 8, H HU 3397, I/A 6 (05/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-111-22
Empresa: IRCUVI CONFECCIONES SL
Administrador Unico
- Culleres Mañanet Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 263 , F 183, S 8, H L 4943, I/A 9 (26/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-66-25
Información de CULLERES MAÑANET JOSE ANTONIO
Mostramos los datos de CULLERES MAÑANET JOSE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CULLERES MAÑANET JOSE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos