CULEBRAS MARTINEZ MANUEL ESTEBAN
Informe ejecutivo de CULEBRAS MARTINEZ MANUEL ESTEBAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CULEBRAS MARTINEZ MANUEL ESTEBAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SISTEMA EDUCATIVO EDU-AI SL | Socio Unico | 07/02/2020 | |
SISTEMA EDUCATIVO EDU-AI SL | Administrador Unico | 07/02/2020 | |
RENTING Y MARKETING PUBLICIDAD SL | Administrador Unico | 15/06/2015 | |
SHOPPING PUBLICIDAD LEVANTE SL | Liquidador | 19/02/2015 | |
PC KM42 CULEBRAS SL | Liquidador | 11/02/2015 | |
EL PAUJI SL | Liquidador | 04/02/2015 |
VINCULACIONES DE CULEBRAS MARTINEZ MANUEL ESTEBAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CULEBRAS MARTINEZ MANUEL ESTEBAN
Empresa: SISTEMA EDUCATIVO EDU-AI SL
Administrador Unico
- Culebras Martinez Manuel Esteban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40176 , F 190, S 8, H M 713932, I/A 1 (07/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-31-28
Empresa: SISTEMA EDUCATIVO EDU-AI SL
Socio Único
- Culebras Martinez Manuel Esteban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40176 , F 190, S 8, H M 713932, I/A 1 (07/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-31-28
Empresa: RENTING Y MARKETING PUBLICIDAD SL
Administrador Unico
- Culebras Martinez Manuel Esteban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33480 , F 201, S 8, H M 602694, I/A 1 (15/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-115-28
Empresa: SHOPPING PUBLICIDAD LEVANTE SL
Liquidador
- Culebras Martinez Manuel Esteban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28202 , F 145, S 8, H M 507972, I/A 2 (19/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-39-28
Empresa: SHOPPING PUBLICIDAD LEVANTE SL
Administrador Solidario
Representante
- Culebras Martinez Manuel Esteban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28202 , F 145, S 8, H M 507972, I/A 2 (19/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-39-28
Empresa: PC KM42 CULEBRAS SL
Liquidador
- Culebras Martinez Manuel Esteban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21076 , F 13, S 8, H M 374036, I/A 2 (11/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-34-28
Empresa: PC KM42 CULEBRAS SL
Administrador Solidario
- Culebras Martinez Manuel Esteban
- Diaz Velasquez Liz Adriana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21076 , F 13, S 8, H M 374036, I/A 2 (11/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-34-28
Empresa: EL PAUJI SL
Liquidador
- Culebras Martinez Manuel Esteban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20597 , F 128, S 8, H M 364615, I/A 2 (04/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-29-28
Empresa: EL PAUJI SL
Administrador Solidario
- Culebras Martinez Manuel Esteban
- Rodriguez Diaz Angelica Yasmin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20597 , F 128, S 8, H M 364615, I/A 2 (04/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-29-28
Empresa: EQUIPO 18 LA MORALEJA SL
Administrador Solidario
- Cohen Agai Isaac
- Culebras Martinez Manuel Esteban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23375 , F 155, S 8, H M 419305, I/A C (09/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-11-28
VER MAS ACTOS
Información de CULEBRAS MARTINEZ MANUEL ESTEBAN
Mostramos los datos de CULEBRAS MARTINEZ MANUEL ESTEBAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CULEBRAS MARTINEZ MANUEL ESTEBAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos