CUEVILLAS SAYROL JAUME ALONSO
Informe ejecutivo de CUEVILLAS SAYROL JAUME ALONSO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CUEVILLAS SAYROL JAUME ALONSO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CLAUGARCIA SL | Administrador Concursal | 02/08/2012 | 03/03/2016 |
SOCIETAT GESTORA D'AC ADVOCATS I CONSULTORS SL | REPR.143 RRM | 08/04/2009 | 15/02/2010 |
VINCULACIONES DE CUEVILLAS SAYROL JAUME ALONSO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CUEVILLAS SAYROL JAUME ALONSO
Empresa: CLAUGARCIA SL
Administrador Concursal
- Cuevillas Sayrol Jaume Alonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37992 , F 70, S 8, H B 315235, I/A 17 (03/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-48-08
Empresa: CLAUGARCIA SL
Administrador Concursal
- Cuevillas Sayrol Jaume Alonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37992 , F 68, S 8, H B 315235, I/A 14 (02/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-155-08
Administrador Solidario
REPR.143 RRM
- Cuevillas Sayrol Jaume Alonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39667 , F 198, S 8, H B 350141, I/A 3 (15/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-39-08
Administrador Solidario
REPR.143 RRM
- Cuevillas Sayrol Jaume Alonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39667 , F 197, S 8, H B 350141, I/A 2 (08/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-75-08
Información de CUEVILLAS SAYROL JAUME ALONSO
Mostramos los datos de CUEVILLAS SAYROL JAUME ALONSO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CUEVILLAS SAYROL JAUME ALONSO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos