CUEVAS LOPEZ ANGEL
Informe ejecutivo de CUEVAS LOPEZ ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CUEVAS LOPEZ ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES Y PROYECTOS ACL SL | Administrador Unico | 11/04/2024 | |
INVERSIONES Y PROYECTOS ACL SL | Socio Unico | 11/04/2024 | |
CENTRAL DE LOGISTICA Y EMBALAJE 2020 SL | Administrador Solidario | 26/11/2020 | |
HISPANO EMBALAJE SA | Consejero Delegado Solidario | 05/01/2018 | |
HISPANO EMBALAJE SA | Presidente | 01/09/2015 | |
HISPANO EMBALAJE SA | Consejero Delegado | 14/09/2012 | |
HISPANO EMBALAJE SA | Consejero | 14/09/2012 |
VINCULACIONES DE CUEVAS LOPEZ ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CUEVAS LOPEZ ANGEL
Empresa: INVERSIONES Y PROYECTOS ACL SL
Administrador Unico
- Cuevas Lopez Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46736 , F 170, S 8, H M 820363, I/A 1 (11/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-76-28
Empresa: INVERSIONES Y PROYECTOS ACL SL
Socio Único
- Cuevas Lopez Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46736 , F 170, S 8, H M 820363, I/A 1 (11/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-76-28
Empresa: HISPANO EMBALAJE SA
Consejero Delegado
- Cuevas Lopez Angel
Consejero
- Cuevas Lopez Angel
Presidente
- Cuevas Lopez Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30237 , F 211, S 8, H M 36437, I/A 29 (23/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-1-28
Administrador Solidario
- Cuevas Lopez Angel
- SERONDA PLUS SL
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41086 , F 190, S 8, H M 728588, I/A 1 (26/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-233-28
Empresa: HISPANO EMBALAJE SA
Consejero
- Cuevas Lopez Angel
Presidente
- Cuevas Lopez Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30237 , F 207, S 8, H M 36437, I/A 23 (05/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-9-28
Empresa: HISPANO EMBALAJE SA
Consejero Delegado Solidario
- Cuevas Lopez Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30237 , F 207, S 8, H M 36437, I/A 23 (05/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-9-28
Empresa: AZQUE BOX SA
Liquidador Solidario
- CARTONAJES M PETIT SA
- Cuevas Lopez Angel
- DRESS 2003 SL
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9890 , F 167, S 8, H M 158532, I/A 12 (19/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-244-28
Empresa: AZQUE BOX SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Cuevas Lopez Angel
Consejero
- CARTONAJES M PETIT SA
- Cuevas Lopez Angel
- DRESS 2003 SL
Presidente
Representante
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9890 , F 167, S 8, H M 158532, I/A 12 (19/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-244-28
Empresa: HISPANO EMBALAJE SA
Presidente
- Cuevas Lopez Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30237 , F 206, S 8, H M 36437, I/A 21 (01/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-172-28
Empresa: AZQUE BOX SA
Consejero Delegado
- Cuevas Lopez Angel
Consejero
- Cuevas Lopez Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9890 , F 166, S 8, H M 158532, I/A 10 (05/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-31-28
VER MAS ACTOS
Información de CUEVAS LOPEZ ANGEL
Mostramos los datos de CUEVAS LOPEZ ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CUEVAS LOPEZ ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos